PETR HALADEJ
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
20.09.2015 |
Adresa: |
73911, 20595590, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Gen. Svobody, 820 |
|
PETR HALADEJ
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
20.09.2015 |
Adresa: |
73911, 20595590, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Gen. Svobody, 820, Gen. Svobody 820, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
Petr Haladej
|
Neaktivní
od 20.09.2015
|
jednatel |
20.03.2003 |
Adresa: |
3, Frýdlant nad Ostravicí, ul. L. Svobody, č. 820 |
|
Ing. Petr Sýkora
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
20.03.2003 |
Adresa: |
4250001, Zlín, Křiby, čp. 4711 |
|
PETR HALADEJ
|
Neaktivní
od 20.09.2015
|
jednatel |
20.03.2003 |
Adresa: |
73911, 20595590, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Gen. Svobody, 820, Gen. Svobody 820, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
Ing. Petr Sýkora
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
20.03.2003 |
Adresa: |
76005, 4250001, Zlín, Zlín, Zlín, Křiby, 4711, Křiby 4711, 76005 Zlín |
|
Ing. Jaroslav Výborný
|
Neaktivní
od 20.03.2003
|
jednatel |
12.02.2003 |
Adresa: |
74221, 8450005, Kopřivnice, Husova, 201 |
|
ing. Jaroslav Výborný
|
Neaktivní
od 20.03.2003
|
jednatel |
12.02.2003 |
Adresa: |
74221, 8450005, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Husova, 201, 10, Husova 201/10, 74221 Kopřivnice |
|
Karel Vítek
|
Neaktivní
od 23.04.2002
|
jednatel |
21.09.1992 |
Adresa: |
8232784, Nový Jičín, Kojetín, 45 |
|
Jaroslav Vahalík
|
Neaktivní
od 12.02.2003
|
jednatel |
21.09.1992 |
Adresa: |
8397406, Nový Jičín, Máchova, 56 |
|
Karel Vítek
|
Neaktivní
od 23.04.2002
|
jednatel |
21.09.1992 |
Adresa: |
74101, 8232784, Nový Jičín, Nový Jičín, Kojetín, 45, Kojetín 45, 74101 Nový Jičín |
|
Jaroslav Vahalík
|
Neaktivní
od 12.02.2003
|
jednatel |
21.09.1992 |
Adresa: |
74101, 8397406, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Máchova, 1687, 56, Máchova 1687/56, 74101 Nový Jičín |
|