ing. Ludvík Jonas
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
jednatel |
14.07.1999 |
Adresa: |
4, Hranice, Trávnická, 25/355 |
|
ing. Ludvík Jonas
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
jednatel |
14.07.1999 |
Adresa: |
75301, 11268778, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Trávnická, 355, Trávnická 355, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
ing. Ludvík Jonas
|
Neaktivní
od 14.07.1999
|
jednatel |
30.01.1996 |
Adresa: |
75364, 11037237, Bělotín, čp. 253 |
|
ing. Ludvík Jonas
|
Neaktivní
od 14.07.1999
|
jednatel |
30.01.1996 |
Adresa: |
75364, 11037237, Přerov, Bělotín, Bělotín, 253, č.p. 253, 75364 Bělotín |
|
ing. Ludvík Jonas
|
Neaktivní
od 30.01.1996
|
jednatel |
18.08.1992 |
Adresa: |
4, Hranice, Trávnická, 25 |
|
Antonín Havran
|
Neaktivní
od 16.10.1996
|
jednatel |
18.08.1992 |
Adresa: |
11280506, Hranice, Za lokálkou, č. 1546 |
|
Ivan Křístek
|
Neaktivní
od 16.10.1996
|
jednatel |
18.08.1992 |
Adresa: |
1, Drahutoše, Tylova, č. 503 |
|
ing. Jaroslav Kobliha
|
Neaktivní
od 14.07.1999
|
jednatel |
18.08.1992 |
Adresa: |
11270217, Hranice, Hálkova, č. 506 |
|
Miroslav Vítek
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
jednatel |
18.08.1992 |
Adresa: |
11280620, Hranice, Sklený kopec, č. 1558 |
|
ing. Ludvík Jonas
|
Neaktivní
od 30.01.1996
|
jednatel |
18.08.1992 |
Adresa: |
25, Hranice, Trávnická, Trávnická 25, Hranice, Česká republika |
|
ANTONÍN HAVRAN
|
Neaktivní
od 16.10.1996
|
jednatel |
18.08.1992 |
Adresa: |
75301, 11280506, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Za Lokálkou, 1546, Za Lokálkou 1546, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ivan Křístek
|
Neaktivní
od 16.10.1996
|
jednatel |
18.08.1992 |
Adresa: |
č. 503, Drahutoše, Tylova, Tylova č. 503, Drahutoše, Česká republika |
|
Ing. Jaroslav Kobliha
|
Neaktivní
od 14.07.1999
|
jednatel |
18.08.1992 |
Adresa: |
75301, 11270217, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Hálkova, 506, Hálkova 506, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Miroslav Vítek
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
jednatel |
18.08.1992 |
Adresa: |
75301, 11280620, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Sklený kopec, 1558, Sklený kopec 1558, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|