Richard Kostřica
|
Neaktivní
od 24.08.2005
|
jednatel |
11.02.2003 |
Adresa: |
75002, 11225581, Přerov I - Město, Husova, 1097/10 |
|
Richard Kostřica
|
Neaktivní
od 24.08.2005
|
jednatel |
11.02.2003 |
Adresa: |
75002, 11225581, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Husova, 1097, 10, Husova 1097/10, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Richard Kostřica
|
Neaktivní
od 11.02.2003
|
jednatel |
15.08.1995 |
Adresa: |
100, Přerov - Předmostí, Pod skalkou 19 |
|
Richard Kostřica
|
Neaktivní
od 11.02.2003
|
jednatel |
15.08.1995 |
Adresa: |
75124, 11212276, Přerov, Přerov, Přerov II-Předmostí, Pod Skalkou, 77, 19, Pod Skalkou 77/19, Přerov II-Předmostí, 75124 Přerov |
|
Pavel Molinari
|
Neaktivní
od 15.08.1995
|
společník |
08.10.1992 |
Adresa: |
11320699, Lipník nad Bečvou, Na kopečku, č. 1041 |
|
Richard Kostřica
|
Neaktivní
od 15.08.1995
|
společník |
08.10.1992 |
Adresa: |
11321369, Lipník nad Bečvou, Na kopečku, č. 1108 |
|
Pavel Molinari
|
Neaktivní
od 15.08.1995
|
společník |
08.10.1992 |
Adresa: |
75131, 11320699, Přerov, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město, Na Kopečku, 1041, 14, Na Kopečku 1041/14, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou |
|
Richard Kostřica
|
Neaktivní
od 15.08.1995
|
společník |
08.10.1992 |
Adresa: |
75131, 11321369, Přerov, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město, Na Kopečku, 1108, 15, Na Kopečku 1108/15, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou |
|