PAVEL HADRABA
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.05.2024 |
Adresa: |
19017, 22541071, Praha, Vinoř, Kasalická, 545, Kasalická 545, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
JAN VEIGLER
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.05.2024 |
Adresa: |
78901, 7981601, Šumperk, Hoštejn, Hoštejn, 33, č.p. 33, 78901 Hoštejn |
|
VÁCLAV PAŘÍZEK
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2021 |
Adresa: |
78901, 8137455, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Sokolská, 231, 98 |
|
LUCIE PAŘÍZKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.01.2014 |
Adresa: |
78901, 8137455, Zábřeh, Zábřeh, Sokolská, 231, 98 |
|
VÁCLAV PAŘÍZEK
|
Neaktivní
od 17.05.2024
|
jednatel |
11.07.2021 |
Adresa: |
78901, 8137455, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Sokolská, 231, 98, Sokolská 231/98, 78901 Zábřeh |
|
LUCIE PAŘÍZKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.05.2024
|
jednatel |
02.01.2014 |
Adresa: |
78901, 8137455, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Sokolská, 231, 98, Sokolská 231/98, 78901 Zábřeh |
|
Pavel Bartoš
|
Neaktivní
od 14.09.2010
|
jednatel |
11.04.1997 |
Adresa: |
78975, 7969368, Brníčko, 187 |
|
Václav Pařízek
|
Neaktivní
od 02.01.2014
|
jednatel |
11.04.1997 |
Adresa: |
78971, 8009694, Leština, 70 |
|
Václav Pařízek
|
Neaktivní
od 11.07.2021
|
jednatel |
11.04.1997 |
Adresa: |
8137455, Zábřeh, Sokolská, 98 |
|
Pavel Bartoš
|
Neaktivní
od 14.09.2010
|
jednatel |
11.04.1997 |
Adresa: |
78975, 7969368, Šumperk, Brníčko, Brníčko, 187, č.p. 187, 78975 Brníčko |
|
Václav Pařízek
|
Neaktivní
od 02.01.2014
|
jednatel |
11.04.1997 |
Adresa: |
78971, 8009694, Šumperk, Leština, Leština, Zálavčí, 70, Zálavčí 70, 78971 Leština |
|
VÁCLAV PAŘÍZEK
|
Neaktivní
od 11.07.2021
|
jednatel |
11.04.1997 |
Adresa: |
78901, 8137455, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Sokolská, 231, 98, Sokolská 231/98, 78901 Zábřeh |
|
Pavel Bartoš
|
Neaktivní
od 11.04.1997
|
jednatel |
22.09.1993 |
Adresa: |
8010251, Leština, Komenského, 126 |
|
Pavel Bartoš
|
Neaktivní
od 11.04.1997
|
jednatel |
22.09.1993 |
Adresa: |
78971, 8010251, Šumperk, Leština, Leština, Komenského, 126, Komenského 126, 78971 Leština |
|
Marek Kratochvíl
|
Neaktivní
od 22.09.1993
|
jednatel |
14.09.1992 |
Adresa: |
Zábřeh na Moravě, Školská, 5 |
|
Václav Pařízek
|
Neaktivní
od 11.04.1997
|
jednatel |
14.09.1992 |
Adresa: |
Zábřeh na Moravě, 17. listopadu, 7 |
|
Marek Kratochvíl
|
Neaktivní
od 22.09.1993
|
jednatel |
14.09.1992 |
Adresa: |
78901, 8137773, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Školská, 262, 5, Školská 262/5, 78901 Zábřeh |
|
Václav Pařízek
|
Neaktivní
od 11.04.1997
|
jednatel |
14.09.1992 |
Adresa: |
78901, 8142068, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, 17. listopadu, 671, 7, 17. listopadu 671/7, 78901 Zábřeh |
|