URŠULA HUDECZKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.01.2018 |
Adresa: |
73543, 18132502, Karviná, Albrechtice, Albrechtice, Stonavská, 287 |
|
URŠULA HUDECZKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.01.2018 |
Adresa: |
73543, 18132502, Karviná, Albrechtice, Albrechtice, Stonavská, 287, Stonavská 287, 73543 Albrechtice |
|
Ing. MEČISLAV HUDECZEK
|
Neaktivní
od 19.06.2018
|
jednatel |
22.01.2018 |
Adresa: |
73543, 18132502, Karviná, Albrechtice, Albrechtice, Stonavská, 287 |
|
Ing. MEČISLAV HUDECZEK
|
Neaktivní
od 19.06.2018
|
jednatel |
22.01.2018 |
Adresa: |
73543, 18132502, Karviná, Albrechtice, Albrechtice, Stonavská, 287, Stonavská 287, 73543 Albrechtice |
|
Ing. MIROSLAVA GRIGORESCU
|
Neaktivní
od 31.12.2022
|
jednatel |
03.04.2016 |
Adresa: |
73601, 24901733, Karviná, Havířov, Město, Národní třída, 576, 2 |
|
Ing. MIROSLAVA GRIGORESCU
|
Neaktivní
od 31.12.2022
|
jednatel |
03.04.2016 |
Adresa: |
73601, 24901733, Karviná, Havířov, Město, Národní třída, 576, 2, Národní třída 576/2, Město, 73601 Havířov |
|
Ing. Miroslava Grigorescu
|
Neaktivní
od 03.04.2016
|
jednatel |
25.02.2008 |
Adresa: |
73601, 24900591, Havířov, Město, Dlouhá třída, 462/5 |
|
Ing. Miroslava Grigorescu
|
Neaktivní
od 03.04.2016
|
jednatel |
25.02.2008 |
Adresa: |
73601, 24900591, Karviná, Havířov, Město, Dlouhá třída, 462, 5, Dlouhá třída 462/5, Město, 73601 Havířov |
|
Ing. Miroslava Grigorescu
|
Neaktivní
od 25.02.2008
|
jednatel |
30.01.2008 |
Adresa: |
73601, 24905721, Havířov, Město, Jožky Jabůrkové, 978/1 |
|
Ing. Miroslava Grigorescu
|
Neaktivní
od 25.02.2008
|
jednatel |
30.01.2008 |
Adresa: |
73601, 24905721, Karviná, Havířov, Město, Jožky Jabůrkové, 978, 1, Jožky Jabůrkové 978/1, Město, 73601 Havířov |
|
Miroslava Vyskočilová
|
Neaktivní
od 30.01.2008
|
jednatel |
26.07.2002 |
Adresa: |
Havířov-Město, Jožky Jabůrkové, 978/1 |
|
Miroslava Vyskočilová
|
Neaktivní
od 30.01.2008
|
jednatel |
26.07.2002 |
Adresa: |
978/1, Havířov-Město, Jožky Jabůrkové, Jožky Jabůrkové 978/1, Havířov-Město, Česká republika |
|
Ing. Mečislav Hudeczek
|
Neaktivní
od 26.07.2002
|
jednatel |
05.11.1997 |
Adresa: |
73543, Albrechtice, ul. Stonavská, 287 |
|
Urszula Hudeczková
|
Neaktivní
od 22.01.2018
|
jednatel |
05.11.1997 |
Adresa: |
73543, Albrechtice, ul.Stonavská, 287 |
|
Ing. MEČISLAV HUDECZEK
|
Neaktivní
od 26.07.2002
|
jednatel |
05.11.1997 |
Adresa: |
73543, 18132502, Karviná, Albrechtice, Albrechtice, Stonavská, 287, Stonavská 287, 73543 Albrechtice |
|
Urszula Hudeczková
|
Neaktivní
od 22.01.2018
|
jednatel |
05.11.1997 |
Adresa: |
73543, 18132502, Karviná, Albrechtice, Albrechtice, Stonavská, 287, Stonavská 287, 73543 Albrechtice |
|
DOM POLSKI Czechoslovakia, a.s.
|
Neaktivní
od 23.11.1992
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
Ostrava 1, Poděbradova 53 |
|
MUDr. Josef Mackowski
|
Neaktivní
od 23.11.1992
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
Pulheim, SRN, Hackenbroicherstrasse 51 |
|
Dr. Dana Branna
|
Neaktivní
od 23.11.1992
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
20610777, Jablunkov, č. 419 |
|
JUDr. Zdeněk Klimeš
|
Neaktivní
od 23.11.1992
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
Havířov - Město, Horní 2a/1433 |
|
Urszula Hudeczková
|
Neaktivní
od 05.11.1997
|
jednatel |
23.11.1992 |
Adresa: |
18132502, Albrechtice, Stonavská, 287 |
|
JUDr. Alicja Klimešová
|
Neaktivní
od 06.05.1996
|
jednatel |
23.11.1992 |
Adresa: |
Havířov - Město, ul. Horní, 2a/1433 |
|
DOM POLSKI Czechoslovakia, a.s.
|
Neaktivní
od 23.11.1992
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
70200, 25035380, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova, 1152, 53, Poděbradova 1152/53, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
MUDr. Josef Mackowski
|
Neaktivní
od 23.11.1992
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
Pulheim, SRN, Hackenbroicherstrasse 51, Hackenbroicherstrasse 51, Pulheim, SRN, Česká republika |
|
Dr. Dana Branna
|
Neaktivní
od 23.11.1992
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
73991, 20610777, Frýdek-Místek, Jablunkov, Jablunkov, 419, č.p. 419, 73991 Jablunkov |
|
JUDr. Zdeněk Klimeš
|
Neaktivní
od 23.11.1992
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
Havířov - Město, Horní 2a/1433, Horní 2a/1433, Havířov - Město, Česká republika |
|
Urszula Hudeczková
|
Neaktivní
od 05.11.1997
|
jednatel |
23.11.1992 |
Adresa: |
73543, 18132502, Karviná, Albrechtice, Albrechtice, Stonavská, 287, Stonavská 287, 73543 Albrechtice |
|
JUDr. Alicja Klimešová
|
Neaktivní
od 06.05.1996
|
jednatel |
23.11.1992 |
Adresa: |
2a/1433, Havířov - Město, ul. Horní, ul. Horní 2a/1433, Havířov - Město, Česká republika |
|