RADIM GALAŇUK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.04.2023 |
Adresa: |
73937, 25502000, Karviná, Horní Bludovice, Prostřední Bludovice, 527, Prostřední Bludovice 527, 73937 Horní Bludovice |
|
MICHAL PATKAN
|
Aktivní
|
jednatel |
29.04.2022 |
Adresa: |
73572, 80187692, Karviná, Petrovice u Karviné, Petrovice u Karviné, 707 |
|
MICHAL PATKAN
|
Aktivní
|
jednatel |
29.04.2022 |
Adresa: |
73572, 80187692, Karviná, Petrovice u Karviné, Petrovice u Karviné, 707, č.p. 707, 73572 Petrovice u Karviné |
|
RADIM GALAŇUK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.06.2016 |
Adresa: |
73564, 24884910, Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Nový Svět, 462, 106 |
|
DUŠAN TRPKOŠ
|
Neaktivní
od 16.03.2022
|
jednatel |
15.07.2016 |
Adresa: |
53701, 25713167, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Václavská, 1070 |
|
DUŠAN TRPKOŠ
|
Neaktivní
od 16.03.2022
|
jednatel |
15.07.2016 |
Adresa: |
53701, 25713167, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Václavská, 1070, Václavská 1070, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
RADIM GALAŇUK
|
Neaktivní
od 19.04.2023
|
jednatel |
15.06.2016 |
Adresa: |
73564, 24884910, Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Nový Svět, 462, 106, Nový Svět 462/106, Prostřední Suchá, 73564 Havířov |
|
RADEK BADURA
|
Neaktivní
od 15.06.2016
|
jednatel |
24.09.2015 |
Adresa: |
73542, 14253909, Karviná, Těrlicko, Dolní Těrlicko, Těrlická, 26, 24 |
|
RADEK BADURA
|
Neaktivní
od 15.06.2016
|
jednatel |
24.09.2015 |
Adresa: |
73542, 14253909, Karviná, Těrlicko, Dolní Těrlicko, Těrlická, 26, 24, Těrlická 26/24, Dolní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
Radek Badura
|
Neaktivní
od 24.09.2015
|
jednatel |
26.05.2010 |
Adresa: |
73542, 14253909, Těrlicko, Dolní Těrlicko, 26 |
|
RADEK BADURA
|
Neaktivní
od 24.09.2015
|
jednatel |
26.05.2010 |
Adresa: |
73542, 14253909, Karviná, Těrlicko, Dolní Těrlicko, Těrlická, 26, 24, Těrlická 26/24, Dolní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
František Badura
|
Neaktivní
od 26.05.2010
|
jednatel |
05.01.1998 |
|
František Badura
|
Neaktivní
od 26.05.2010
|
jednatel |
05.01.1998 |
Adresa: |
čp. 26, Těrlicko, Těrlicko čp. 26, Česká republika |
|
Věslav Szostok
|
Neaktivní
od 25.06.2012
|
jednatel |
04.12.1996 |
Adresa: |
5813441, Horní Suchá, Průjezdní, 12/1241 |
|
VĚSLAV SZOSTOK
|
Neaktivní
od 25.06.2012
|
jednatel |
04.12.1996 |
Adresa: |
73535, 5813441, Karviná, Horní Suchá, Horní Suchá, Průjezdní, 1241, 12, Průjezdní 1241/12, 73535 Horní Suchá |
|
Věslav Szostok
|
Neaktivní
od 04.12.1996
|
jednatel |
30.09.1992 |
Adresa: |
5813441, Horní Suchá, Průjezdní, 12/1241 |
|
VĚSLAV SZOSTOK
|
Neaktivní
od 04.12.1996
|
jednatel |
30.09.1992 |
Adresa: |
73535, 5813441, Karviná, Horní Suchá, Horní Suchá, Průjezdní, 1241, 12, Průjezdní 1241/12, 73535 Horní Suchá |
|