KAREL NEKUT
|
Aktivní
|
předseda výkonného výboru |
13.06.2024 |
Adresa: |
33701, 27181596, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 189, č.p. 189, 33701 Litohlavy |
|
Ing. JAROSLAVA MEDVĚDOVÁ
|
Aktivní
|
místopředsedkyně výkonného výboru |
13.06.2024 |
Adresa: |
33701, 7122209, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 88, č.p. 88, 33701 Litohlavy |
|
Ing. Jiří Vágner
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
13.06.2024 |
Adresa: |
33701, 7121725, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 33, č.p. 33, 33701 Litohlavy |
|
ZDENĚK HEJL
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
13.06.2024 |
Adresa: |
33801, 12993778, Rokycany, Holoubkov, Holoubkov, 289, č.p. 289, 33801 Holoubkov |
|
JIŘÍ DLOUHÝ
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
13.06.2024 |
Adresa: |
33701, 7122667, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 136, č.p. 136, 33701 Litohlavy |
|
VERONIKA VAŇOURKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
13.06.2024 |
Adresa: |
33701, 7122217, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 89, č.p. 89, 33701 Litohlavy |
|
MILOSLAV ROČEK
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
13.06.2024 |
Adresa: |
33701, 7122578, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 127, č.p. 127, 33701 Litohlavy |
|
Ing. RADKA PROCHÁZKOVÁ
|
Aktivní
|
pokladní výkonného výboru |
13.06.2024 |
Adresa: |
33701, 41075137, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 198, č.p. 198, 33701 Litohlavy |
|
PAVEL ŠNAJDR
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
13.06.2024 |
Adresa: |
33701, 7122942, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 165, č.p. 165, 33701 Litohlavy |
|
Ing. RADKA PROCHÁZKOVÁ
|
Aktivní
|
pokladní |
25.11.2021 |
Adresa: |
33701, 41075137, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 198 |
|
KAREL NEKUT
|
Aktivní
|
předseda výkonného výboru |
26.11.2020 |
Adresa: |
33701, 27181596, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 189 |
|
MARTIN PRAŽSKÝ
|
Aktivní
|
místopředseda výkonného výboru |
26.11.2020 |
Adresa: |
33701, 7122284, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 98 |
|
Ing. JIŘÍ VÁGNER
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
26.11.2020 |
Adresa: |
33701, 7121725, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 33 |
|
Ing. JAROSLAVA MEDVĚDOVÁ
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
26.11.2020 |
Adresa: |
33701, 7122209, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 88 |
|
PAVEL ŠNAJDR
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
26.11.2020 |
Adresa: |
33701, 7122942, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 165 |
|
ZDENĚK HEJL
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
26.11.2020 |
Adresa: |
33801, 12993778, Rokycany, Holoubkov, Holoubkov, 289 |
|
PAVLA ČADOVÁ
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
26.11.2020 |
Adresa: |
33701, 7122918, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 161 |
|
VERONIKA VAŇOURKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
26.11.2020 |
Adresa: |
33701, 7122217, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 89 |
|
PAVLA ČADOVÁ
|
Neaktivní
od 13.06.2024
|
člen výkonného výboru |
28.04.2023 |
Adresa: |
33701, 27877426, Rokycany, Rokycany, Plzeňské Předměstí, Přemyslova, 1042, Přemyslova 1042, Plzeňské Předměstí, 33701 Rokycany |
|
Ing. RADKA PROCHÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.06.2024
|
pokladní |
25.11.2021 |
Adresa: |
33701, 41075137, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 198, č.p. 198, 33701 Litohlavy |
|
Ing. IRENA BOJDOVÁ
|
Neaktivní
od 25.11.2021
|
pokladník výkonného výboru |
26.11.2020 |
Adresa: |
33701, 20781873, Rokycany, Rokycany, Střed, Josefa Knihy, 149 |
|
Ing. IRENA BOJDOVÁ
|
Neaktivní
od 25.11.2021
|
pokladník výkonného výboru |
26.11.2020 |
Adresa: |
33701, 20781873, Rokycany, Rokycany, Střed, Josefa Knihy, 149, Josefa Knihy 149, Střed, 33701 Rokycany |
|
PAVLA ČADOVÁ
|
Neaktivní
od 28.04.2023
|
člen výkonného výboru |
26.11.2020 |
Adresa: |
33701, 7122918, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 161, č.p. 161, 33701 Litohlavy |
|
VERONIKA VAŇOURKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.06.2024
|
člen výkonného výboru |
26.11.2020 |
Adresa: |
33701, 7122217, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 89, č.p. 89, 33701 Litohlavy |
|
KAREL NEKUT
|
Neaktivní
od 13.06.2024
|
předseda výkonného výboru |
26.11.2020 |
Adresa: |
33701, 27181596, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 189, č.p. 189, 33701 Litohlavy |
|
MARTIN PRAŽSKÝ
|
Neaktivní
od 13.06.2024
|
místopředseda výkonného výboru |
26.11.2020 |
Adresa: |
33701, 7122284, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 98, č.p. 98, 33701 Litohlavy |
|
Ing. Jiří Vágner
|
Neaktivní
od 13.06.2024
|
člen výkonného výboru |
26.11.2020 |
Adresa: |
33701, 7121725, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 33, č.p. 33, 33701 Litohlavy |
|
Ing. JAROSLAVA MEDVĚDOVÁ
|
Neaktivní
od 13.06.2024
|
člen výkonného výboru |
26.11.2020 |
Adresa: |
33701, 7122209, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 88, č.p. 88, 33701 Litohlavy |
|
PAVEL ŠNAJDR
|
Neaktivní
od 13.06.2024
|
člen výkonného výboru |
26.11.2020 |
Adresa: |
33701, 7122942, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 165, č.p. 165, 33701 Litohlavy |
|
ZDENĚK HEJL
|
Neaktivní
od 13.06.2024
|
člen výkonného výboru |
26.11.2020 |
Adresa: |
33801, 12993778, Rokycany, Holoubkov, Holoubkov, 289, č.p. 289, 33801 Holoubkov |
|
Ing. IRENA BOJDOVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
Pokladník výkonného výboru |
01.08.2019 |
Adresa: |
33701, 20781873, Rokycany, Rokycany, Střed, Josefa Knihy, 149 |
|
Ing. IRENA BOJDOVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
Pokladník výkonného výboru |
01.08.2019 |
Adresa: |
33701, 20781873, Rokycany, Rokycany, Střed, Josefa Knihy, 149, Josefa Knihy 149, Střed, 33701 Rokycany |
|
VÁCLAV VURM
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
Pokladník výkonného výboru |
28.07.2015 |
Adresa: |
33701, 26859891, Litohlavy, Litohlavy, 180 |
|
KAREL NEKUT
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
Předseda výkonného výboru |
28.07.2015 |
Adresa: |
33701, 27181596, Litohlavy, Litohlavy, 189 |
|
MARTIN PRAŽSKÝ
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
Místopředseda výkonného výboru |
28.07.2015 |
Adresa: |
33701, 7122284, Litohlavy, Litohlavy, 98 |
|
Ing. JIŘÍ VÁGNER
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
Člen výkonného výboru |
28.07.2015 |
Adresa: |
33701, 7121725, Litohlavy, Litohlavy, 33 |
|
ZBYNĚK CHODORA
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
Člen výkonného výboru |
28.07.2015 |
Adresa: |
33701, 7122233, Litohlavy, Litohlavy, 91 |
|
Ing. JAROSLAVA MEDVĚDOVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
Člen výkonného výboru |
28.07.2015 |
Adresa: |
33701, 7122209, Litohlavy, Litohlavy, 88 |
|
PAVEL ŠNAJDR
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
Člen výkonného výboru |
28.07.2015 |
Adresa: |
33701, 7122942, Litohlavy, Litohlavy, 165 |
|
RADEK TYCAR
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
Člen výkonného výboru |
28.07.2015 |
Adresa: |
33701, 27440516, Litohlavy, Litohlavy, 190 |
|
ZDENĚK HEJL
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
Člen výkonného výboru |
28.07.2015 |
Adresa: |
33801, 12993778, Holoubkov, Holoubkov, 289 |
|
VÁCLAV VURM
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
Pokladník výkonného výboru |
28.07.2015 |
Adresa: |
33701, 26859891, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 180, č.p. 180, 33701 Litohlavy |
|
Ing. Jiří Vágner
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
Člen výkonného výboru |
28.07.2015 |
Adresa: |
33701, 7121725, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 33, č.p. 33, 33701 Litohlavy |
|
ZBYNĚK CHODORA
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
Člen výkonného výboru |
28.07.2015 |
Adresa: |
33701, 7122233, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 91, č.p. 91, 33701 Litohlavy |
|
Ing. JAROSLAVA MEDVĚDOVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
Člen výkonného výboru |
28.07.2015 |
Adresa: |
33701, 7122209, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 88, č.p. 88, 33701 Litohlavy |
|
PAVEL ŠNAJDR
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
Člen výkonného výboru |
28.07.2015 |
Adresa: |
33701, 7122942, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 165, č.p. 165, 33701 Litohlavy |
|
RADEK TYCAR
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
Člen výkonného výboru |
28.07.2015 |
Adresa: |
33701, 27440516, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 190, č.p. 190, 33701 Litohlavy |
|
ZDENĚK HEJL
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
Člen výkonného výboru |
28.07.2015 |
Adresa: |
33801, 12993778, Rokycany, Holoubkov, Holoubkov, 289, č.p. 289, 33801 Holoubkov |
|
KAREL NEKUT
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
Předseda výkonného výboru |
28.07.2015 |
Adresa: |
33701, 27181596, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 189, č.p. 189, 33701 Litohlavy |
|
MARTIN PRAŽSKÝ
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
Místopředseda výkonného výboru |
28.07.2015 |
Adresa: |
33701, 7122284, Rokycany, Litohlavy, Litohlavy, 98, č.p. 98, 33701 Litohlavy |
|