Eugen Sichermann
|
Aktivní
|
jednatel |
05.01.2012 |
Adresa: |
52525, 101, Charuzim 4, Ramat Gau |
|
Eugen Sichermann
|
Aktivní
|
jednatel |
05.01.2012 |
Adresa: |
52525, Charuzim 4, Ramat Gau |
|
Eugen Sichermann
|
Neaktivní
od 16.09.2024
|
jednatel |
05.01.2012 |
Adresa: |
Charuzim 4, Ramat Gau, 52525, Ramat Gau, 52525 Charuzim 4, Izrael |
|
Eugen Sichermann
|
Neaktivní
od 05.01.2012
|
jednatel |
24.04.1996 |
Adresa: |
52525, 101, Charuzim 4, Ramat Gau |
|
Eugen Sichermann
|
Neaktivní
od 05.01.2012
|
jednatel |
24.04.1996 |
Adresa: |
52525, Charuzim 4, Ramat Gau |
|
Eugen Sichermann
|
Neaktivní
od 05.01.2012
|
jednatel |
24.04.1996 |
Adresa: |
Charuzim 4, Ramat Gau, 52525, Ramat Gau, 52525 Charuzim 4, Izrael |
|
Peter Bulla
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
jednatel |
24.01.1995 |
Adresa: |
101, Komárno, M.R. Štefánika, 2 |
|
Ing. Lukáš Peterka
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
jednatel |
24.01.1995 |
Adresa: |
11904798, Dalovice, Na výsluní, 8 |
|
Peter Bulla
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
jednatel |
24.01.1995 |
Adresa: |
Komárno, M.R. Štefánika, 2 |
|
Peter Bulla
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
jednatel |
24.01.1995 |
Adresa: |
2, Komárno, M.R. Štefánika, M.R. Štefánika 2, Komárno, Slovensko |
|
ing. LUKÁŠ PETERKA
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
jednatel |
24.01.1995 |
Adresa: |
36263, 11904798, Karlovy Vary, Dalovice, Dalovice, Na Výsluní, 245, 8, Na Výsluní 245/8, 36263 Dalovice |
|
Tomáš Pilný
|
Neaktivní
od 24.01.1995
|
jednatel |
22.12.1992 |
Adresa: |
4, Ostrov, Masarykova, 1147/22 |
|
Tomáš Pilný
|
Neaktivní
od 24.01.1995
|
jednatel |
22.12.1992 |
Adresa: |
Ostrov, Masarykova, 1147/22 |
|
Tomáš Pilný
|
Neaktivní
od 24.01.1995
|
jednatel |
22.12.1992 |
Adresa: |
36301, 12041033, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Masarykova, 1147, Masarykova 1147, 36301 Ostrov |
|