VENDULKA KUŠNIROVÁ
|
Neaktivní
od 09.10.2018
|
jednatel |
21.01.2013 |
Adresa: |
30100, 24530212, Plzeň, Jižní Předměstí, sady Pětatřicátníků, 20, 7 |
|
VENDULKA KUŠNIROVÁ
|
Neaktivní
od 09.10.2018
|
jednatel |
21.01.2013 |
Adresa: |
30100, 24530212, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, sady Pětatřicátníků, 20, 7, sady Pětatřicátníků 20/7, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
David Bojo
|
Neaktivní
od 21.01.2013
|
jednatel |
22.10.2012 |
Adresa: |
32600, 26661055, Plzeň, Černice, V Bezinkách, 1068, 9 |
|
DAVID BOJO
|
Neaktivní
od 21.01.2013
|
jednatel |
22.10.2012 |
Adresa: |
32600, 26661055, Plzeň-město, Plzeň, Černice, V Bezinkách, 1068, 9, V Bezinkách 1068/9, Černice, 32600 Plzeň |
|
David Engelthaler
|
Neaktivní
od 22.10.2012
|
jednatel |
08.06.2012 |
Adresa: |
33011, 599794, Hromnice, 60 |
|
David Engelthaler
|
Neaktivní
od 22.10.2012
|
jednatel |
08.06.2012 |
Adresa: |
33011, 599794, Plzeň-sever, Hromnice, Hromnice, 60, č.p. 60, 33011 Hromnice |
|
Jiří Škarda
|
Neaktivní
od 08.06.2012
|
jednatel |
09.10.2001 |
Adresa: |
33441, Plzeň-jih, Dobřany, Nová Ves, 49 |
|
Jiří Škarda
|
Neaktivní
od 08.06.2012
|
jednatel |
09.10.2001 |
Adresa: |
49, Plzeň-jih, Dobřany, Nová Ves, 33441, Nová Ves 49, 33441 Dobřany, okres: Plzeň-jih, Česká republika |
|
Ing. Vojtěch Levora
|
Neaktivní
od 15.06.1994
|
jednatel |
04.12.1992 |
Adresa: |
7026510, Plzeň-jih, Dnešice, 227 |
|
Jiří Škarda
|
Neaktivní
od 09.10.2001
|
jednatel |
04.12.1992 |
Adresa: |
24456926, Plzeň-město, Plzeň, Prostřední, 46 |
|
Ing. Vojtěch Levora
|
Neaktivní
od 15.06.1994
|
jednatel |
04.12.1992 |
Adresa: |
33443, 7026510, Plzeň-jih, Dnešice, Dnešice, 227, č.p. 227, 33443 Dnešice |
|
Jiří Škarda
|
Neaktivní
od 09.10.2001
|
jednatel |
04.12.1992 |
Adresa: |
31800, 24456926, Plzeň-město, Plzeň, Nová Hospoda, Prostřední, 132, 46, Prostřední 132/46, Nová Hospoda, 31800 Plzeň |
|