JAROSLAV NĚMEC
|
Neaktivní
od 19.04.2017
|
člen |
09.03.2016 |
Adresa: |
34021, 21404941, Klatovy, Dlažov, Miletice, 4 |
|
JAROSLAV NĚMEC
|
Neaktivní
od 19.04.2017
|
člen |
09.03.2016 |
Adresa: |
34021, 21404941, Klatovy, Dlažov, Miletice, 4, Miletice 4, 34021 Dlažov |
|
František Toman
|
Neaktivní
od 19.04.2017
|
místopředseda |
05.09.2001 |
|
Josef Keil
|
Neaktivní
od 19.04.2017
|
člen |
05.09.2001 |
|
Václav Černý
|
Neaktivní
od 19.04.2017
|
člen |
05.09.2001 |
Adresa: |
21405654, Soustov, 13 |
|
Josef Keil
|
Neaktivní
od 19.04.2017
|
člen |
05.09.2001 |
Adresa: |
26, Miletice, Miletice 26, Česká republika |
|
Václav Černý
|
Neaktivní
od 19.04.2017
|
člen |
05.09.2001 |
Adresa: |
33901, 21405654, Klatovy, Dlažov, Soustov, 13, Soustov 13, 33901 Dlažov |
|
František Toman
|
Neaktivní
od 19.04.2017
|
místopředseda |
05.09.2001 |
Adresa: |
39, Miletice, Miletice 39, Česká republika |
|
Antonín Toman
|
Neaktivní
od 05.09.2001
|
člen |
02.10.1998 |
Adresa: |
2849941, Klatovy, Běhařov, 50 |
|
Růžena Hofmanová
|
Neaktivní
od 05.09.2001
|
člen |
02.10.1998 |
Adresa: |
2849771, Klatovy, Běhařov, 23 |
|
Jaroslav Němec
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
člen |
02.10.1998 |
Adresa: |
Klatovy, Dlažov, Miletice, 4 |
|
Jaroslav Bureš
|
Neaktivní
od 19.04.2017
|
člen |
02.10.1998 |
Adresa: |
Klatovy, Klatovy, 457/II |
|
Radek Haas
|
Neaktivní
od 19.04.2017
|
člen |
02.10.1998 |
Adresa: |
21405484, Klatovy, Dlažov, Nová Víska, 27 |
|
Antonín Toman
|
Neaktivní
od 05.09.2001
|
člen |
02.10.1998 |
Adresa: |
34021, 2849941, Klatovy, Běhařov, Běhařov, 50, č.p. 50, 34021 Běhařov |
|
Růžena Hofmanová
|
Neaktivní
od 05.09.2001
|
člen |
02.10.1998 |
Adresa: |
34021, 2849771, Klatovy, Běhařov, Běhařov, 23, č.p. 23, 34021 Běhařov |
|
Jaroslav Němec
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
člen |
02.10.1998 |
Adresa: |
4, Klatovy, Dlažov, Miletice, Miletice 4, Dlažov, okres: Klatovy, Česká republika |
|
Radek Haas
|
Neaktivní
od 19.04.2017
|
člen |
02.10.1998 |
Adresa: |
33901, 21405484, Klatovy, Dlažov, Nová Víska, 27, Nová Víska 27, 33901 Dlažov |
|
Jaroslav Bureš
|
Neaktivní
od 19.04.2017
|
člen |
02.10.1998 |
Adresa: |
457/II, Klatovy, Klatovy, Klatovy 457/II, okres: Klatovy, Česká republika |
|
Václav Hrach
|
Neaktivní
od 02.10.1998
|
člen |
30.06.1993 |
Adresa: |
2850079, Běhařov, 67 |
|
Josef Kuchař
|
Neaktivní
od 02.10.1998
|
člen |
30.06.1993 |
|
Josef Černý
|
Neaktivní
od 02.10.1998
|
člen |
30.06.1993 |
Adresa: |
2849976, Běhařov, 54 |
|
Zdeněk Dráb
|
Neaktivní
od 02.10.1998
|
člen |
30.06.1993 |
|
Bedřich Špedl
|
Neaktivní
od 02.10.1998
|
člen |
30.06.1993 |
Adresa: |
21405701, Soustov, 18 |
|
Ing. Eduard Duda
|
Neaktivní
od 05.09.2001
|
místopředseda |
30.06.1993 |
Adresa: |
21404364, Dlažov, 16 |
|
Alena Tremlová
|
Neaktivní
od 05.09.2001
|
člen |
30.06.1993 |
Adresa: |
21394776, Dubová Lhota, 10 |
|
František Toman
|
Neaktivní
od 05.09.2001
|
člen |
30.06.1993 |
|
Ing. František Kacerovský
|
Neaktivní
od 19.04.2017
|
předseda |
30.06.1993 |
Adresa: |
21405735, Soustov, 21 |
|
Václav Hrach
|
Neaktivní
od 02.10.1998
|
člen |
30.06.1993 |
Adresa: |
34021, 2850079, Klatovy, Běhařov, Běhařov, 67, č.p. 67, 34021 Běhařov |
|
Josef Kuchař
|
Neaktivní
od 02.10.1998
|
člen |
30.06.1993 |
Adresa: |
51, Miletice, Miletice 51, Česká republika |
|
Josef Černý
|
Neaktivní
od 02.10.1998
|
člen |
30.06.1993 |
Adresa: |
34021, 2849976, Klatovy, Běhařov, Běhařov, 54, č.p. 54, 34021 Běhařov |
|
Zdeněk Dráb
|
Neaktivní
od 02.10.1998
|
člen |
30.06.1993 |
Adresa: |
14, Buková, Buková 14, Česká republika |
|
Bedřich Špedl
|
Neaktivní
od 02.10.1998
|
člen |
30.06.1993 |
Adresa: |
33901, 21405701, Klatovy, Dlažov, Soustov, 18, Soustov 18, 33901 Dlažov |
|
Ing. EDUARD DUDA
|
Neaktivní
od 05.09.2001
|
místopředseda |
30.06.1993 |
Adresa: |
34021, 21404364, Klatovy, Dlažov, Dlažov, 16, č.p. 16, 34021 Dlažov |
|
Alena Tremlová
|
Neaktivní
od 05.09.2001
|
člen |
30.06.1993 |
Adresa: |
34021, 21394776, Klatovy, Janovice nad Úhlavou, Dubová Lhota, 10, Dubová Lhota 10, 34021 Janovice nad Úhlavou |
|
František Toman
|
Neaktivní
od 05.09.2001
|
člen |
30.06.1993 |
Adresa: |
39, Miletice, Miletice 39, Česká republika |
|
Ing. František Kacerovský
|
Neaktivní
od 19.04.2017
|
předseda |
30.06.1993 |
Adresa: |
33901, 21405735, Klatovy, Dlažov, Soustov, 21, Soustov 21, 33901 Dlažov |
|