DALIBOR BRABEC
|
Aktivní
|
jednatel |
03.04.2021 |
Adresa: |
33032, 25179144, Plzeň-sever, Kozolupy, Kozolupy, 285 |
|
DALIBOR BRABEC
|
Aktivní
|
jednatel |
03.04.2021 |
Adresa: |
33032, 25179144, Plzeň-sever, Kozolupy, Kozolupy, 285, č.p. 285, 33032 Kozolupy |
|
MARTIN BRABEC
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.03.2016 |
Adresa: |
33032, 28166175, Plzeň-sever, Kozolupy, Kozolupy, 299 |
|
MARTIN BRABEC
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.03.2016 |
Adresa: |
33032, 28166175, Plzeň-sever, Kozolupy, Kozolupy, 299, č.p. 299, 33032 Kozolupy |
|
Dalibor Brabec
|
Neaktivní
od 03.04.2021
|
jednatel |
18.06.2009 |
Adresa: |
33032, 25179144, Kozolupy, 285 |
|
DALIBOR BRABEC
|
Neaktivní
od 03.04.2021
|
jednatel |
18.06.2009 |
Adresa: |
33032, 25179144, Plzeň-sever, Kozolupy, Kozolupy, 285, č.p. 285, 33032 Kozolupy |
|
Martin Brabec
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
Jednatel |
30.10.2004 |
Adresa: |
33032, 626643, Kozolupy, 130 |
|
Martin Brabec
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
Jednatel |
30.10.2004 |
Adresa: |
33032, 626643, Plzeň-sever, Kozolupy, Kozolupy, 130, č.p. 130, 33032 Kozolupy |
|
Ing. Jana Komišová
|
Neaktivní
od 30.10.2004
|
Jednatel |
20.09.2004 |
Adresa: |
31809, 24563561, Plzeň-město, Plzeň, Macháčkova, 5 |
|
Ing. Jana Komišová
|
Neaktivní
od 30.10.2004
|
Jednatel |
20.09.2004 |
Adresa: |
31800, 24563561, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Macháčkova, 797, 5, Macháčkova 797/5, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Drahoslava Janouškovcová
|
Neaktivní
od 02.11.1993
|
Jednatel |
15.12.1992 |
Adresa: |
Plzeň-sever, Dolní Bělá, Lité, 45 |
|
Milan Janouškovec
|
Neaktivní
od 05.06.2002
|
Jednatel |
15.12.1992 |
Adresa: |
24554031, Plzeň-město, Plzeň, Mánesova, 89 |
|
Viktor Bezecný
|
Neaktivní
od 05.06.2002
|
Jednatel |
15.12.1992 |
Adresa: |
24543195, Plzeň-město, Plzeň, V Bezovce, 32 |
|
Ing. Jan Komiš
|
Neaktivní
od 20.09.2004
|
Jednatel |
15.12.1992 |
Adresa: |
24563561, Plzeň-město, Plzeň, Macháčkova, 5 |
|
Drahoslava Janouškovcová
|
Neaktivní
od 02.11.1993
|
Jednatel |
15.12.1992 |
Adresa: |
33152, 576719, Plzeň-sever, Dolní Bělá, Dolní Bělá, č.ev. 45, 33152 Dolní Bělá |
|
Milan Janouškovec
|
Neaktivní
od 05.06.2002
|
Jednatel |
15.12.1992 |
Adresa: |
30100, 24554031, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Mánesova, 2437, 89, Mánesova 2437/89, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Viktor Bezecný
|
Neaktivní
od 05.06.2002
|
Jednatel |
15.12.1992 |
Adresa: |
30100, 24543195, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, V Bezovce, 1362, 32, V Bezovce 1362/32, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Ing. Jan Komiš
|
Neaktivní
od 20.09.2004
|
Jednatel |
15.12.1992 |
Adresa: |
31800, 24563561, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Macháčkova, 797, 5, Macháčkova 797/5, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|