Jaromír Brejcha
|
Neaktivní
od 16.07.1999
|
Likvidátor |
18.05.1995 |
Adresa: |
36001, 3, Karlovy Vary, Fűgnerova, 5 |
|
Jaromír Brejcha
|
Neaktivní
od 16.07.1999
|
Likvidátor |
18.05.1995 |
Adresa: |
36001, 20731965, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Fügnerova, 195, 5, Fügnerova 195/5, 36001 Karlovy Vary |
|
Michael Širjov
|
Neaktivní
od 12.10.2001
|
Jednatel |
30.09.1994 |
Adresa: |
36017, 20710224, Karlovy Vary, Družstevní, 707 |
|
Zdeněk Navrátil
|
Neaktivní
od 12.10.2001
|
Jednatel |
30.09.1994 |
Adresa: |
63800, 100, Brno-Lesná, Haškova 11 |
|
Michael Širjov
|
Neaktivní
od 12.10.2001
|
Jednatel |
30.09.1994 |
Adresa: |
36017, 20710224, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Družstevní, 707, 8, Družstevní 707/8, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
Zdeněk Navrátil
|
Neaktivní
od 12.10.2001
|
Jednatel |
30.09.1994 |
Adresa: |
63800, 19259832, Brno-město, Brno, Lesná, Haškova, 148, 11, Haškova 148/11, Lesná, 63800 Brno |
|
Josef Kadlec
|
Neaktivní
od 12.10.2001
|
jednatel |
11.08.1993 |
Adresa: |
20711531, Karlovy Vary, Jedlová, 12 |
|
ing. Jaroslav Kadlec
|
Neaktivní
od 12.10.2001
|
jednatel |
11.08.1993 |
Adresa: |
4, Klatovy, Hlávkova, 761/III |
|
Josef Kadlec
|
Neaktivní
od 12.10.2001
|
jednatel |
11.08.1993 |
Adresa: |
36017, 20711531, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Jedlová, 838, 12, Jedlová 838/12, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
ing. Jaroslav Kadlec
|
Neaktivní
od 12.10.2001
|
jednatel |
11.08.1993 |
Adresa: |
33901, 21495076, Klatovy, Klatovy, Klatovy III, Hlávkova, 761, Hlávkova 761, Klatovy III, 33901 Klatovy |
|