VALERIJ DENCHAKOVIČ CHEGAJ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.07.2024 |
Adresa: |
16400, 22228811, Praha, Nebušice, Druhého odboje, 349, Druhého odboje 349, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
ARTEM MELNIKOV
|
Aktivní
|
jednatel |
04.11.2022 |
Adresa: |
27342, 78657229, Kladno, Stehelčeves, Stehelčeves, V. Poláka, 327 |
|
ARTEM MELNIKOV
|
Aktivní
|
jednatel |
04.11.2022 |
Adresa: |
27342, 78657229, Kladno, Stehelčeves, Stehelčeves, V. Poláka, 327, V. Poláka 327, 27342 Stehelčeves |
|
VALERIY KHEGAY
|
Aktivní
|
jednatel |
13.12.2018 |
Adresa: |
17100, 77805038, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Pod Salabkou, 868, 12 |
|
VALERIY KHEGAY
|
Neaktivní
od 10.07.2024
|
jednatel |
26.06.2024 |
Adresa: |
16400, 22228811, Praha, Nebušice, Druhého odboje, 349, Druhého odboje 349, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
ARTEM MELNIKOV
|
Neaktivní
od 04.11.2022
|
jednatel |
11.10.2022 |
Adresa: |
27342, 1295110, Kladno, Stehelčeves, Stehelčeves, Hlavní, 43 |
|
ARTEM MELNIKOV
|
Neaktivní
od 04.11.2022
|
jednatel |
11.10.2022 |
Adresa: |
27342, 1295110, Kladno, Stehelčeves, Stehelčeves, Hlavní, 43, Hlavní 43, 27342 Stehelčeves |
|
VALERIY KHEGAY
|
Neaktivní
od 26.06.2024
|
jednatel |
13.12.2018 |
Adresa: |
17100, 77805038, Praha, Troja, Pod Salabkou, 868, 12, Pod Salabkou 868/12, Troja, 17100 Praha 7 |
|
VALERIY KHEGAY
|
Neaktivní
od 13.12.2018
|
jednatel |
17.09.2016 |
Adresa: |
16900, 25763032, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Šermířská, 2378, 7a |
|
VALERIY KHEGAY
|
Neaktivní
od 13.12.2018
|
jednatel |
17.09.2016 |
Adresa: |
16900, 25763032, Praha, Břevnov, Šermířská, 2378, 7a, Šermířská 2378/7a, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
VALERIY KHEGAY
|
Neaktivní
od 17.09.2016
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
36001, 72977639, Karlovy Vary, Sadov, Lesov, 160 |
|
VALERIY KHEGAY
|
Neaktivní
od 17.09.2016
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
36001, 72977639, Karlovy Vary, Sadov, Lesov, 160, Lesov 160, 36001 Sadov |
|
JAN DOUDA
|
Neaktivní
od 11.10.2022
|
jednatel |
17.12.2014 |
Adresa: |
36001, 20737386, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Dr. Davida Bechera, 896, 10 |
|
VALERIY KHEGAY
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
17.12.2014 |
Adresa: |
25264, 25710249, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Máchova, 696 |
|
VALERIY KHEGAY
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
17.12.2014 |
Adresa: |
25264, 25710249, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Máchova, 696, Máchova 696, 25264 Velké Přílepy |
|
JAN DOUDA
|
Neaktivní
od 11.10.2022
|
jednatel |
17.12.2014 |
Adresa: |
36001, 20737386, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Dr. Davida Bechera, 896, 10, Dr. Davida Bechera 896/10, 36001 Karlovy Vary |
|
Valeriy Khegay
|
Neaktivní
od 17.12.2014
|
jednatel |
16.05.2011 |
Adresa: |
25264, 25710249, Velké Přílepy, Máchova, 696 |
|
Jan Douda
|
Neaktivní
od 17.12.2014
|
jednatel |
16.05.2011 |
Adresa: |
36001, 20737386, Karlovy Vary, Dr. Davida Bechera, 896, 10 |
|
VALERIY KHEGAY
|
Neaktivní
od 17.12.2014
|
jednatel |
16.05.2011 |
Adresa: |
25264, 25710249, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Máchova, 696, Máchova 696, 25264 Velké Přílepy |
|
JAN DOUDA
|
Neaktivní
od 17.12.2014
|
jednatel |
16.05.2011 |
Adresa: |
36001, 20737386, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Dr. Davida Bechera, 896, 10, Dr. Davida Bechera 896/10, 36001 Karlovy Vary |
|
Valeriy Khegay
|
Neaktivní
od 16.05.2011
|
jednatel |
04.08.2008 |
Adresa: |
Moskva, Pz-t Mira, 78a/20 |
|
Valeriy Khegay
|
Neaktivní
od 16.05.2011
|
jednatel |
04.08.2008 |
Adresa: |
78a/20, Moskva, Pz-t Mira, Pz-t Mira 78a/20, Moskva, Rusko |
|
Helena Hejnová
|
Neaktivní
od 03.11.2001
|
Jednatel |
07.01.2000 |
Adresa: |
20729812, Karlovy Vary, Úvalská, 608/10 |
|
Helena Hejnová
|
Neaktivní
od 03.11.2001
|
Jednatel |
07.01.2000 |
Adresa: |
36001, 20729812, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Úvalská, 608, 10, Úvalská 608/10, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
Rudolf Hejna
|
Neaktivní
od 04.08.2008
|
Jednatel |
08.01.1993 |
Adresa: |
20729812, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Úvalská, 10 |
|
Rudolf Hejna
|
Neaktivní
od 04.08.2008
|
Jednatel |
08.01.1993 |
Adresa: |
36001, 20729812, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Úvalská, 608, 10, Úvalská 608/10, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|