Ing. Josef Toman
|
Neaktivní
od 01.05.2004
|
Jednatel |
02.05.2000 |
Adresa: |
31204, 24466735, Plzeň-město, Plzeň, Smrková, 14 |
|
Ing. Josef Toman
|
Neaktivní
od 01.05.2004
|
Jednatel |
02.05.2000 |
Adresa: |
31200, 24466735, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Smrková, 964, 14, Smrková 964/14, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
Ing. Petr Jícha
|
Neaktivní
od 02.05.2000
|
Jednatel |
22.06.1998 |
Adresa: |
32318, Plzeň-město, Plzeň, B. Němcové, 20 |
|
Ing. Zdeněk Vraný
|
Neaktivní
od 02.05.2000
|
Jednatel |
22.06.1998 |
Adresa: |
31002, 24486981, Plzeň-město, Plzeň, Hodonínská, 43 |
|
Ing. Petr Jícha
|
Neaktivní
od 02.05.2000
|
Jednatel |
22.06.1998 |
Adresa: |
32300, 24483192, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Boženy Němcové, 682, 20, Boženy Němcové 682/20, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
ing. Zdeněk Vraný
|
Neaktivní
od 02.05.2000
|
Jednatel |
22.06.1998 |
Adresa: |
32300, 24486981, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Hodonínská, 1043, 43, Hodonínská 1043/43, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
Ing. Přemysl Odehnal
|
Neaktivní
od 22.06.1998
|
Jednatel |
01.04.1997 |
Adresa: |
31214, Plzeň-město, Plzeň, Červenohrádecká, 90 |
|
Ing. Přemysl Odehnal
|
Neaktivní
od 22.06.1998
|
Jednatel |
01.04.1997 |
Adresa: |
90, Plzeň-město, Plzeň, Červenohrádecká, 31214, Červenohrádecká 90, 31214 Plzeň, okres: Plzeň-město, Česká republika |
|
Ing. Radomír Matyáštík
|
Neaktivní
od 01.04.1997
|
jednatel |
01.03.1996 |
Adresa: |
32330, 24429775, Plzeň-město, Plzeň, Manětínská, 31 |
|
Ing. Vratislav Prokš
|
Neaktivní
od 16.04.1998
|
jednatel |
01.03.1996 |
Adresa: |
30150, Plzeň-město, Plzeň, Anglické nábř., 12 |
|
Ing. Karel Matička
|
Neaktivní
od 22.06.1998
|
jednatel |
01.03.1996 |
Adresa: |
32300, 24431991, Plzeň-město, Plzeň, Toužimská, 14 |
|
Ing. RADOMÍR MATYÁŠTÍK
|
Neaktivní
od 01.04.1997
|
jednatel |
01.03.1996 |
Adresa: |
32300, 24429775, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Manětínská, 1506, 31, Manětínská 1506/31, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Ing. Vratislav Prokš
|
Neaktivní
od 16.04.1998
|
jednatel |
01.03.1996 |
Adresa: |
30100, 24545805, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Anglické nábřeží, 1697, 12, Anglické nábřeží 1697/12, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Ing. Karel Matička
|
Neaktivní
od 22.06.1998
|
jednatel |
01.03.1996 |
Adresa: |
32300, 24431991, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Toužimská, 1721, 14, Toužimská 1721/14, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Ing. Pavel Beránek
|
Neaktivní
od 22.04.1996
|
jednatel |
19.09.1995 |
Adresa: |
Plzeň-jih, Starý Plzenec, Radyňská, 238 |
|
Ing. Pavel Beránek
|
Neaktivní
od 22.04.1996
|
jednatel |
19.09.1995 |
Adresa: |
238, Plzeň-jih, Starý Plzenec, Radyňská, Radyňská 238, Starý Plzenec, okres: Plzeň-jih, Česká republika |
|
Ing. Václav Chaloupka
|
Neaktivní
od 01.03.1996
|
jednatel |
10.03.1995 |
Adresa: |
32300, 24426601, Plzeň-město, Plzeň, Ledecká, 20 |
|
Ing. Václav Chaloupka
|
Neaktivní
od 01.03.1996
|
jednatel |
10.03.1995 |
Adresa: |
32300, 24426601, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Ledecká, 1199, 20, Ledecká 1199/20, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Ing. Viktor Korbel
|
Neaktivní
od 10.03.1995
|
jednatel |
23.08.1994 |
Adresa: |
32314, 24428515, Plzeň-město, Plzeň, Tachovská, 61 |
|
Miroslav Duda
|
Neaktivní
od 19.09.1995
|
jednatel |
23.08.1994 |
Adresa: |
30156, 24512117, Plzeň-město, Plzeň, Kyjevská, 8 |
|
Karel Poláček
|
Neaktivní
od 22.04.1996
|
jednatel |
23.08.1994 |
Adresa: |
32202, Plzeň-jih, Starý Plzenec, Luční, 565 |
|
Ing. Viktor Korbel
|
Neaktivní
od 10.03.1995
|
jednatel |
23.08.1994 |
Adresa: |
32300, 24428515, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Tachovská, 1382, 61, Tachovská 1382/61, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Miroslav Duda
|
Neaktivní
od 19.09.1995
|
jednatel |
23.08.1994 |
Adresa: |
32600, 24512117, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Kyjevská, 1545, 8, Kyjevská 1545/8, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Karel Poláček
|
Neaktivní
od 22.04.1996
|
jednatel |
23.08.1994 |
Adresa: |
565, Plzeň-jih, Starý Plzenec, Luční, 32202, Luční 565, 32202 Starý Plzenec, okres: Plzeň-jih, Česká republika |
|
Ing. Pavel Beránek
|
Neaktivní
od 23.08.1994
|
jednatel |
05.03.1993 |
Adresa: |
Plzeň-jih, Starý Plzenec, 238 |
|
Ing. Pavel Beránek
|
Neaktivní
od 23.08.1994
|
jednatel |
05.03.1993 |
Adresa: |
238, Plzeň-jih, Starý Plzenec, Starý Plzenec 238, okres: Plzeň-jih, Česká republika |
|