JIŘÍ HORÁČEK
|
Neaktivní
od 10.09.2013
|
Jednatel |
24.07.2013 |
Adresa: |
50003, 23911271, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Na Drážkách, 937, 3 |
|
Jiří Horáček
|
Neaktivní
od 10.09.2013
|
Jednatel |
24.07.2013 |
Adresa: |
50003, 23911271, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Na Drážkách, 937, 3, Na Drážkách 937/3, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Jiří Horáček
|
Neaktivní
od 24.07.2013
|
Jednatel |
03.08.2007 |
Adresa: |
50003, 23911271, Hradec Králové, Na Drážkách, 937/3 |
|
Jiří Horáček
|
Neaktivní
od 24.07.2013
|
Jednatel |
03.08.2007 |
Adresa: |
50003, 23911271, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Na Drážkách, 937, 3, Na Drážkách 937/3, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Ing. Jaroslav Brož
|
Neaktivní
od 30.11.2006
|
Jednatel |
04.11.2004 |
Adresa: |
Habrovany 14, 400 02 Ústí nad Labem |
|
Ing. Jaroslav Brož
|
Neaktivní
od 30.11.2006
|
Jednatel |
04.11.2004 |
Adresa: |
40002, 17737508, Ústí nad Labem, Habrovany, Habrovany, č.ev. 14, 40002 Habrovany |
|
Ing. Richard Prouza
|
Neaktivní
od 25.10.2005
|
Jednatel |
22.06.2002 |
Adresa: |
46601, 12177059, Jablonec nad Nisou, Zelená, 19 |
|
Ing. Richard Prouza
|
Neaktivní
od 25.10.2005
|
Jednatel |
22.06.2002 |
Adresa: |
46601, 12177059, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Zelená, 1784, 19, Zelená 1784/19, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Ing. Helena Antošová
|
Neaktivní
od 22.06.2002
|
Jednatel |
19.08.1998 |
Adresa: |
Libochovany čp. 128 |
|
Ing. Helena Antošová
|
Neaktivní
od 22.06.2002
|
Jednatel |
19.08.1998 |
Adresa: |
41103, 16713338, Litoměřice, Libochovany, Libochovany, 128, č.p. 128, 41103 Libochovany |
|
Miloslav Buchar
|
Neaktivní
od 19.08.1998
|
Jednatel |
05.01.1998 |
Adresa: |
17769558, Ústí nad Labem, Mlýnská, 360 |
|
Miloslav Buchar
|
Neaktivní
od 19.08.1998
|
Jednatel |
05.01.1998 |
Adresa: |
40331, 17769558, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Neštěmice, Mlýnská, 360, Mlýnská 360, Neštěmice, 40331 Ústí nad Labem |
|
Vladislav Bobek
|
Neaktivní
od 05.01.1998
|
Jednatel |
18.02.1997 |
Adresa: |
1, Ústí nad Labem-Neštěmice, Sportovní, 316 |
|
Ing. Jaroslav Brož
|
Neaktivní
od 04.11.2004
|
Jednatel |
18.02.1997 |
Adresa: |
1, Ústí nad Labem-Neštěmice, Picassova, 544 |
|
Vladislav Bobek
|
Neaktivní
od 05.01.1998
|
Jednatel |
18.02.1997 |
Adresa: |
316, Ústí nad Labem-Neštěmice, Sportovní, Sportovní 316, Ústí nad Labem-Neštěmice, Česká republika |
|
Ing. Jaroslav Brož
|
Neaktivní
od 04.11.2004
|
Jednatel |
18.02.1997 |
Adresa: |
40331, 17771391, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Mojžíř, Picassova, 544, Picassova 544, Mojžíř, 40331 Ústí nad Labem |
|
Jaroslav Brož
|
Neaktivní
od 18.02.1997
|
Jednatel |
08.08.1996 |
Adresa: |
1, Ústí nad Labem-Neštěmice, Picassova, 544 |
|
Jaroslav Brož
|
Neaktivní
od 18.02.1997
|
Jednatel |
08.08.1996 |
Adresa: |
40331, 17771391, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Mojžíř, Picassova, 544, Picassova 544, Mojžíř, 40331 Ústí nad Labem |
|
Ing. Petr Pešout
|
Neaktivní
od 08.08.1996
|
Jednatel |
02.12.1992 |
Adresa: |
17895278, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, V oblouku, 8 |
|
Vladislav Bobek
|
Neaktivní
od 18.02.1997
|
Jednatel |
02.12.1992 |
Adresa: |
1, Ústí nad Labem-Neštěmice, Sportovní, 316 |
|
Ing. Václav Rychtařík
|
Neaktivní
od 19.03.1997
|
Jednatel |
02.12.1992 |
Adresa: |
1, Ústí nad Labem-Neštěmice, Mlýnská, 361 |
|
Ing. Petr Pešout
|
Neaktivní
od 08.08.1996
|
Jednatel |
02.12.1992 |
Adresa: |
40007, 17895278, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, V Oblouku, 577, 8, V Oblouku 577/8, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
Vladislav Bobek
|
Neaktivní
od 18.02.1997
|
Jednatel |
02.12.1992 |
Adresa: |
316, Ústí nad Labem-Neštěmice, Sportovní, Sportovní 316, Ústí nad Labem-Neštěmice, Česká republika |
|
Ing. Václav Rychtařík
|
Neaktivní
od 19.03.1997
|
Jednatel |
02.12.1992 |
Adresa: |
40331, 17769566, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Neštěmice, Mlýnská, 361, Mlýnská 361, Neštěmice, 40331 Ústí nad Labem |
|