Ing. DALIBOR HYNEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.10.2021 |
Adresa: |
46601, 12171247, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Pod Hájem, 1013, 15 |
|
Ing. DALIBOR HYNEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.10.2021 |
Adresa: |
46601, 12171247, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Pod Hájem, 1013, 15, Pod Hájem 1013/15, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
BOŘIVOJ KOBR
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.09.2021 |
Adresa: |
46802, 19849389, Jablonec nad Nisou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Boční, 464 |
|
BOŘIVOJ KOBR
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.09.2021 |
Adresa: |
46802, 19849389, Jablonec nad Nisou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Boční, 464, Boční 464, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou |
|
Ing. Dalibor Hynek
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
Jednatel |
16.04.2007 |
Adresa: |
46601, 12171247, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Pod Hájem, 15 |
|
Ing. DALIBOR HYNEK
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
Jednatel |
16.04.2007 |
Adresa: |
46601, 12171247, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Pod Hájem, 1013, 15, Pod Hájem 1013/15, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Bořivoj Kobr
|
Neaktivní
od 24.09.2021
|
Jednatel |
25.05.2004 |
Adresa: |
Pulečný 107, pošta Rychnov u Jablonce nad Nisou, PSČ 468 02 |
|
Bořivoj Kobr
|
Neaktivní
od 25.05.2004
|
Jednatel |
29.06.1998 |
Adresa: |
46604, 12196606, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mechová, 1 |
|
Jindřich Kučera
|
Neaktivní
od 25.05.2004
|
Jednatel |
29.06.1998 |
Adresa: |
46803, 19845715, Jablonec nad Nisou, Rádlo, 323 |
|
Ing. Dalibor Hynek
|
Neaktivní
od 16.04.2007
|
Jednatel |
29.06.1998 |
Adresa: |
46601, 12171255, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Dlouhá, 1014/10 |
|
Bořivoj Kobr
|
Neaktivní
od 25.05.2004
|
Jednatel |
29.06.1998 |
Adresa: |
46604, 12196606, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mechová, 3620, 1, Mechová 3620/1, Mšeno nad Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou |
|
JINDŘICH KUČERA
|
Neaktivní
od 25.05.2004
|
Jednatel |
29.06.1998 |
Adresa: |
46803, 19845715, Jablonec nad Nisou, Rádlo, Rádlo, 323, č.p. 323, 46803 Rádlo |
|
Ing. Dalibor Hynek
|
Neaktivní
od 16.04.2007
|
Jednatel |
29.06.1998 |
Adresa: |
46601, 12171255, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Dlouhá, 1014, 10, Dlouhá 1014/10, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Ing. Dalibor Hynek
|
Neaktivní
od 29.06.1998
|
Jednatel |
30.04.1996 |
Adresa: |
12171255, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Dlouhá, 1014/10 |
|
Bořivoj Kobr
|
Neaktivní
od 29.06.1998
|
Jednatel |
30.04.1996 |
Adresa: |
12196606, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mechová, 1 |
|
Jindřich Kučera
|
Neaktivní
od 29.06.1998
|
Jednatel |
30.04.1996 |
Adresa: |
Rádlo 323, okr. Jablonec nad Nisou |
|
Ing. Dalibor Hynek
|
Neaktivní
od 29.06.1998
|
Jednatel |
30.04.1996 |
Adresa: |
46601, 12171255, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Dlouhá, 1014, 10, Dlouhá 1014/10, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Bořivoj Kobr
|
Neaktivní
od 29.06.1998
|
Jednatel |
30.04.1996 |
Adresa: |
46604, 12196606, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mechová, 3620, 1, Mechová 3620/1, Mšeno nad Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou |
|
JINDŘICH KUČERA
|
Neaktivní
od 29.06.1998
|
Jednatel |
30.04.1996 |
Adresa: |
46803, 19845715, Jablonec nad Nisou, Rádlo, Rádlo, 323, č.p. 323, 46803 Rádlo |
|
Taťána Kučerová
|
Neaktivní
od 30.04.1996
|
Jednatel |
10.12.1992 |
Adresa: |
19845715, Rádlo, 323 |
|
Taťána Kučerová
|
Neaktivní
od 30.04.1996
|
Jednatel |
10.12.1992 |
Adresa: |
46803, 19845715, Jablonec nad Nisou, Rádlo, Rádlo, 323, č.p. 323, 46803 Rádlo |
|