Ing. VĚROSLAV SEIDL
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.12.2012 |
Adresa: |
43923, 9155937, Lenešice, Lenešice, Dvořákova, 451 |
|
Ing. VĚROSLAV SEIDL
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.12.2012 |
Adresa: |
43923, 9155937, Louny, Lenešice, Lenešice, Dvořákova, 451, Dvořákova 451, 43923 Lenešice |
|
Ing. Jozef Hanzel
|
Neaktivní
od 20.12.2012
|
Jednatel |
10.11.2011 |
Adresa: |
02201, 101, Čadca, Komenského, 133 |
|
Ing. Jozef Hanzel
|
Neaktivní
od 20.12.2012
|
Jednatel |
10.11.2011 |
Adresa: |
Čadca, Komenského, 02201, Komenského 133, 02201 Čadca, Slovensko |
|
Ing. Petr Minařík
|
Neaktivní
od 10.11.2011
|
Jednatel |
06.10.1999 |
Adresa: |
9232231, Louny, Čeňka Zemana, 1477 |
|
Ing. Petr Minařík
|
Neaktivní
od 10.11.2011
|
Jednatel |
06.10.1999 |
Adresa: |
44001, 9232231, Louny, Louny, Louny, Čeňka Zemana, 1477, Čeňka Zemana 1477, 44001 Louny |
|
Ing. Věroslav Seidl
|
Neaktivní
od 10.11.2011
|
Jednatel |
01.01.1993 |
Adresa: |
9239081, Louny, kpt.Nálepky, 2231 |
|
Zdeněk Malypetr
|
Neaktivní
od 10.11.2011
|
Jednatel |
01.01.1993 |
Adresa: |
9238948, Louny, kpt.Nálepky, 2217 |
|
Ing. Věroslav Seidl
|
Neaktivní
od 10.11.2011
|
Jednatel |
01.01.1993 |
Adresa: |
44001, 9239081, Louny, Louny, Louny, Kpt. Nálepky, 2231, Kpt. Nálepky 2231, 44001 Louny |
|
Zdeněk Malypetr
|
Neaktivní
od 10.11.2011
|
Jednatel |
01.01.1993 |
Adresa: |
44001, 9238948, Louny, Louny, Louny, Kpt. Nálepky, 2217, Kpt. Nálepky 2217, 44001 Louny |
|