JOSEF PEŠULA
|
Aktivní
|
Předseda |
28.03.2024 |
Adresa: |
43923, 9154175, Louny, Lenešice, Lenešice, Palackého, 276, Palackého 276, 43923 Lenešice |
|
Ing. JAROMÍR KADEŘÁBEK
|
Aktivní
|
Místopředseda |
28.03.2024 |
Adresa: |
44001, 19921691, Louny, Postoloprty, Vrbka, 33, Vrbka 33, 44001 Postoloprty |
|
VLADIMÍR KŮRKA
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář |
28.03.2024 |
Adresa: |
44001, 81126824, Louny, Louny, Nečichy, 59, Nečichy 59, 44001 Louny |
|
Ing. MIROSLAV AKSAMIT
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.03.2024 |
Adresa: |
44001, 9241710, Louny, Louny, Louny, Palackého, 2498, Palackého 2498, 44001 Louny |
|
DANIELA ZOFOVÁ
|
Aktivní
|
Ekonom |
28.03.2024 |
Adresa: |
43914, 19932863, Louny, Smolnice, Smolnice, 157, č.p. 157, 43914 Smolnice |
|
VLADIMÍR KŮRKA
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář |
27.01.2021 |
Adresa: |
44001, 81126824, Louny, Louny, Nečichy, 59 |
|
JOSEF PEŠULA
|
Aktivní
|
Předseda |
11.03.2016 |
Adresa: |
43923, 9154175, Lenešice, Lenešice, Palackého, 276 |
|
JOSEF KŘIVAN
|
Aktivní
|
Místopředseda |
11.03.2016 |
Adresa: |
44001, 19888252, Dobroměřice, Dobroměřice, 5. května, 185 |
|
KAREL ČERMÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
43923, 9156526, Lenešice, Lenešice, Wolkerova, 510 |
|
DANIELA ZOFOVÁ
|
Aktivní
|
Ekonom |
11.03.2016 |
Adresa: |
43914, 19932863, Smolnice, Smolnice, 157 |
|
KAREL ČERMÁK
|
Neaktivní
od 28.03.2024
|
Jednatel |
14.07.2023 |
Adresa: |
44001, 9238948, Louny, Louny, Louny, Kpt. Nálepky, 2217, Kpt. Nálepky 2217, 44001 Louny |
|
VLADIMÍR KŮRKA
|
Neaktivní
od 28.03.2024
|
Myslivecký hospodář |
27.01.2021 |
Adresa: |
44001, 81126824, Louny, Louny, Nečichy, 59, Nečichy 59, 44001 Louny |
|
VLADIMÍR KŮRKA
|
Neaktivní
od 27.01.2021
|
Myslivecký hospodář |
11.03.2016 |
Adresa: |
44001, 19887086, Dobroměřice, Dobroměřice, Nečišská, 61 |
|
VLADIMÍR KŮRKA
|
Neaktivní
od 27.01.2021
|
Myslivecký hospodář |
11.03.2016 |
Adresa: |
44001, 19887086, Louny, Dobroměřice, Dobroměřice, Nečišská, 61, Nečišská 61, 44001 Dobroměřice |
|
KAREL ČERMÁK
|
Neaktivní
od 14.07.2023
|
Jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
43923, 9156526, Louny, Lenešice, Lenešice, Wolkerova, 510, Wolkerova 510, 43923 Lenešice |
|
JOSEF PEŠULA
|
Neaktivní
od 28.03.2024
|
Předseda |
11.03.2016 |
Adresa: |
43923, 9154175, Louny, Lenešice, Lenešice, Palackého, 276, Palackého 276, 43923 Lenešice |
|
JOSEF KŘIVAN
|
Neaktivní
od 28.03.2024
|
Místopředseda |
11.03.2016 |
Adresa: |
44001, 19888252, Louny, Dobroměřice, Dobroměřice, 5. května, 185, 5. května 185, 44001 Dobroměřice |
|
DANIELA ZOFOVÁ
|
Neaktivní
od 28.03.2024
|
Ekonom |
11.03.2016 |
Adresa: |
43914, 19932863, Louny, Smolnice, Smolnice, 157, č.p. 157, 43914 Smolnice |
|