Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | Lyžařský klub Chomutov, z.s. |
ICO: | 47792221 |
Registrovaná adresa: | 43191, 20991045, Chomutov, Loučná pod Klínovcem, Loučná, Loučná č.ev. 72, 43191 Loučná pod Klínovcem |
Začleněno na: | 01.01.2014 |
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Mgr. KAREL STRAKA | Aktivní | člen | 10.03.2023 |
|
|||
MUDr. JAN SUŠICKÝ | Aktivní | člen | 10.03.2023 |
|
|||
Ing. TOMÁŠ MÍČEK | Aktivní | člen | 10.03.2023 |
|
|||
VLADIMÍR FISCHER | Aktivní | Člen | 12.01.2019 |
|
|||
MIROSLAV SCHIMMER | Aktivní | Člen | 29.08.2015 |
|
|||
TOMÁŠ MÍČEK | Aktivní | Člen | 29.08.2015 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ing. MIROSLAV JONÁŠ | Aktivní | předseda | 10.03.2023 |
|
|||
Ing. MILAN STEŇKO | Aktivní | Předseda | 29.08.2015 |
|
|||
Ing. MILAN STEŇKO | Neaktivní od 10.03.2023 | Předseda | 29.08.2015 |
|
Registrační číslo Lyžařský klub Chomutov, z.s. je 47792221.
Registrační adresa Lyžařský klub Chomutov, z.s. je 43191, 20991045, Chomutov, Loučná pod Klínovcem, Loučná, Loučná č.ev. 72, 43191 Loučná pod Klínovcem.
Lyžařský klub Chomutov, z.s. byla založena 01.01.2014.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Mgr. KAREL STRAKA, MUDr. JAN SUŠICKÝ, Ing. TOMÁŠ MÍČEK, VLADIMÍR FISCHER, MIROSLAV SCHIMMER, TOMÁŠ MÍČEK.