Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | TJ Jiskra Kovářská, z.s. |
ICO: | 47792523 |
Registrovaná adresa: | 43186, 18451691, Chomutov, Kovářská, Kovářská, nám. J. Švermy, 64, nám. J. Švermy 64, 43186 Kovářská |
Začleněno na: | 01.01.2014 |
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JAROSLAV TEJML | Aktivní | Předseda revizní komise | 16.12.2017 |
|
|||
DANA NAGYOVÁ | Aktivní | Členka revizní komise | 16.12.2017 |
|
|||
MONIKA MIKOVÁ | Aktivní | Členka revizní komise | 16.12.2017 |
|
|||
JAROSLAV TEJML | Aktivní | Předseda revizní komise | 16.12.2017 |
|
|||
DANA NAGYOVÁ | Aktivní | Členka revizní komise | 16.12.2017 |
|
|||
MONIKA MIKOVÁ | Aktivní | Členka revizní komise | 16.12.2017 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
GABRIEL BALÁŽ | Aktivní | Předseda | 05.08.2020 |
|
|||
GABRIEL BALÁŽ | Aktivní | Předseda | 05.08.2020 |
|
|||
GABRIEL BALÁŽ | Neaktivní od 05.08.2020 | Předseda | 16.12.2017 |
|
|||
GABRIEL BALÁŽ | Neaktivní od 05.08.2020 | Předseda | 16.12.2017 |
|
Registrační číslo TJ Jiskra Kovářská, z.s. je 47792523.
Registrační adresa TJ Jiskra Kovářská, z.s. je 43186, 18451691, Chomutov, Kovářská, Kovářská, nám. J. Švermy, 64, nám. J. Švermy 64, 43186 Kovářská.
TJ Jiskra Kovářská, z.s. byla založena 01.01.2014.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je JAROSLAV TEJML, DANA NAGYOVÁ, MONIKA MIKOVÁ, JAROSLAV TEJML, DANA NAGYOVÁ, MONIKA MIKOVÁ.