ANETA KERHART
|
Aktivní
|
Jednatelka |
04.07.2024 |
Adresa: |
70800, 3291111, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Havlíčkovo náměstí, 782, 7, Havlíčkovo náměstí 782/7, Poruba, 70800 Ostrava |
|
LADISLAV ZAVADIL
|
Aktivní
|
Předseda |
30.05.2024 |
Adresa: |
74770, 4492625, Opava, Opava, Komárov, Ranašovec, 114, 4, Ranašovec 114/4, Komárov, 74770 Opava |
|
Ing. MARCELA SÝKOROVÁ
|
Aktivní
|
Pokladní |
30.05.2024 |
Adresa: |
79391, 2791595, Bruntál, Úvalno, Úvalno, 102, č.p. 102, 79391 Úvalno |
|
LADISLAV BUDA
|
Aktivní
|
Hospodář |
30.05.2024 |
Adresa: |
74706, 4500989, Opava, Opava, Kylešovice, Vaníčkova, 873, 23, Vaníčkova 873/23, Kylešovice, 74706 Opava |
|
VOJTĚCH VÍCHA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
30.05.2024 |
Adresa: |
74745, 4633695, Opava, Skřipov, Skřipov, 213, č.p. 213, 74745 Skřipov |
|
LADISLAV ZAVADIL
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
01.08.2019 |
Adresa: |
74770, 4492625, Opava, Opava, Komárov, Ranašovec, 114, 4 |
|
LIBOR BLAŽEK
|
Aktivní
|
Pokladník |
01.08.2019 |
Adresa: |
74706, 4502264, Opava, Opava, Kylešovice, U Panského mlýna, 1003, 29 |
|
ANETA RÁGULÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatelka výboru |
01.08.2019 |
Adresa: |
70800, 3291111, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Havlíčkovo náměstí, 782, 7 |
|
ANETA RÁGULÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.07.2024
|
Jednatelka |
30.05.2024 |
Adresa: |
70800, 3291111, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Havlíčkovo náměstí, 782, 7, Havlíčkovo náměstí 782/7, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. MARCELA SÝKOROVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2024
|
Pokladní |
09.03.2023 |
Adresa: |
79391, 2791595, Bruntál, Úvalno, Úvalno, 102, č.p. 102, 79391 Úvalno |
|
LIBOR BLAŽEK
|
Neaktivní
od 09.03.2023
|
Pokladník |
01.08.2019 |
Adresa: |
74706, 4502264, Opava, Opava, Kylešovice, U Panského mlýna, 1003, 29, U Panského mlýna 1003/29, Kylešovice, 74706 Opava |
|
ANETA RÁGULÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2024
|
Jednatelka výboru |
01.08.2019 |
Adresa: |
70800, 3291111, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Havlíčkovo náměstí, 782, 7, Havlíčkovo náměstí 782/7, Poruba, 70800 Ostrava |
|
LADISLAV ZAVADIL
|
Neaktivní
od 30.05.2024
|
Předseda výboru |
01.08.2019 |
Adresa: |
74770, 4492625, Opava, Opava, Komárov, Ranašovec, 114, 4, Ranašovec 114/4, Komárov, 74770 Opava |
|
ANETA RÁGULÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
jednatelka výboru |
29.12.2016 |
Adresa: |
70800, 3291111, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Havlíčkovo náměstí, 782, 7 |
|
ANETA RÁGULÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
jednatelka výboru |
29.12.2016 |
Adresa: |
70800, 3291111, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Havlíčkovo náměstí, 782, 7, Havlíčkovo náměstí 782/7, Poruba, 70800 Ostrava |
|
ANETA RÁGULÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.12.2016
|
jednatelka výboru |
11.04.2016 |
Adresa: |
74706, 40590992, Opava, Opava, Kylešovice, Wintrova, 1463, 25 |
|
LADISLAV ZAVADIL
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
předseda výboru |
11.04.2016 |
Adresa: |
74770, 4492625, Opava, Opava, Komárov, Ranašovec, 114, 4 |
|
LIBOR BLAŽEK
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
pokladník |
11.04.2016 |
Adresa: |
74706, 4502264, Opava, Opava, Kylešovice, U Panského mlýna, 1003, 29 |
|
Mgr. PATRIK HEINZKE
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
výcvikář |
11.04.2016 |
Adresa: |
74706, 4501888, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 963, 8 |
|
DRAHOMÍR BEINHAUER
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
hospodář |
11.04.2016 |
Adresa: |
74770, 4492838, Opava, Opava, Komárov, Podvihovská, 136, 37 |
|
ANETA RÁGULÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.12.2016
|
jednatelka výboru |
11.04.2016 |
Adresa: |
74706, 40590992, Opava, Opava, Kylešovice, Wintrova, 1463, 25, Wintrova 1463/25, Kylešovice, 74706 Opava |
|
LIBOR BLAŽEK
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
pokladník |
11.04.2016 |
Adresa: |
74706, 4502264, Opava, Opava, Kylešovice, U Panského mlýna, 1003, 29, U Panského mlýna 1003/29, Kylešovice, 74706 Opava |
|
Mgr. PATRIK HEINZKE
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
výcvikář |
11.04.2016 |
Adresa: |
74706, 4501888, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 963, 8, Liptovská 963/8, Kylešovice, 74706 Opava |
|
DRAHOMÍR BEINHAUER
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
hospodář |
11.04.2016 |
Adresa: |
74770, 4492838, Opava, Opava, Komárov, Podvihovská, 136, 37, Podvihovská 136/37, Komárov, 74770 Opava |
|
LADISLAV ZAVADIL
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
předseda výboru |
11.04.2016 |
Adresa: |
74770, 4492625, Opava, Opava, Komárov, Ranašovec, 114, 4, Ranašovec 114/4, Komárov, 74770 Opava |
|