RNDr. PETR NEVĚČNÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.10.2016 |
Adresa: |
61500, 19634650, Brno-město, Brno, Židenice, Pechova, 1573, 15 |
|
RNDr. PETR NEVĚČNÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.10.2016 |
Adresa: |
61500, 19634650, Brno-město, Brno, Židenice, Pechova, 1573, 15, Pechova 1573/15, Židenice, 61500 Brno |
|
RNDr. PETR NEVĚČNÝ
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
Jednatel |
16.08.2014 |
Adresa: |
61500, 19634650, Brno, Židenice, Pechova, 1573, 15 |
|
RNDr. PETR NEVĚČNÝ
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
Jednatel |
16.08.2014 |
Adresa: |
61500, 19634650, Brno-město, Brno, Židenice, Pechova, 1573, 15, Pechova 1573/15, Židenice, 61500 Brno |
|
RNDr. Petr Nevěčný
|
Neaktivní
od 16.08.2014
|
Jednatel |
16.09.2005 |
Adresa: |
61500, 19634650, Brno, Pechova, 15 |
|
RNDr. PETR NEVĚČNÝ
|
Neaktivní
od 16.08.2014
|
Jednatel |
16.09.2005 |
Adresa: |
61500, 19634650, Brno-město, Brno, Židenice, Pechova, 1573, 15, Pechova 1573/15, Židenice, 61500 Brno |
|
RNDr. Luděk Skočovský
|
Neaktivní
od 15.06.1998
|
Jednatel |
26.01.1993 |
Adresa: |
61400, 19239874, Brno, Hálkova, 2 |
|
RNDr. Petr Nevěčný
|
Neaktivní
od 16.09.2005
|
Jednatel |
26.01.1993 |
Adresa: |
61500, 19634650, Brno, Pechova, 15 |
|
RNDr. Luděk Skočovský
|
Neaktivní
od 15.06.1998
|
Jednatel |
26.01.1993 |
Adresa: |
61400, 19239874, Brno-město, Brno, Husovice, Hálkova, 2, 2, Hálkova 2/2, Husovice, 61400 Brno |
|
RNDr. PETR NEVĚČNÝ
|
Neaktivní
od 16.09.2005
|
Jednatel |
26.01.1993 |
Adresa: |
61500, 19634650, Brno-město, Brno, Židenice, Pechova, 1573, 15, Pechova 1573/15, Židenice, 61500 Brno |
|