Ing. ALEŠ MATUŠŮ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.02.2016 |
Adresa: |
79601, 24806765, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Sportovní, 222, 60 |
|
Ing. ALEŠ MATUŠŮ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.02.2016 |
Adresa: |
79601, 24806765, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Sportovní, 222, 60, Sportovní 222/60, 79601 Prostějov |
|
Ing. PAVEL KOBEDA
|
Aktivní
|
jednatel |
10.07.2014 |
Adresa: |
79601, 24831581, Prostějov, Prostějov, Svatoplukova, 2516, 59 |
|
Ing. PAVEL KOBEDA
|
Aktivní
|
jednatel |
10.07.2014 |
Adresa: |
79601, 24831581, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Svatoplukova, 2516, 59, Svatoplukova 2516/59, 79601 Prostějov |
|
Lenka Palatá
|
Aktivní
|
jednatel |
12.06.2012 |
Adresa: |
79603, 24846406, Prostějov, Krásná, 3859, 2 |
|
LENKA PALATÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.06.2012 |
Adresa: |
79603, 24846406, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Krásná, 3859, 2, Krásná 3859/2, 79603 Prostějov |
|
Ing. JAN POLEDNA
|
Neaktivní
od 28.08.2020
|
jednatel |
10.07.2014 |
Adresa: |
79841, 10610421, Stařechovice, Služín, 36 |
|
Ing. JAN POLEDNA
|
Neaktivní
od 28.08.2020
|
jednatel |
10.07.2014 |
Adresa: |
79841, 10610421, Prostějov, Stařechovice, Služín, 36, Služín 36, 79841 Stařechovice |
|
Ing. Pavel Kobeda
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
jednatel |
29.05.2006 |
Adresa: |
79601, 24831581, Prostějov, Svatoplukova, 2516/59 |
|
Ing. Aleš Matušů
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
jednatel |
29.05.2006 |
Adresa: |
76001, Prostějov, Českobratrská, 2581/9 |
|
Ing. PAVEL KOBEDA
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
jednatel |
29.05.2006 |
Adresa: |
79601, 24831581, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Svatoplukova, 2516, 59, Svatoplukova 2516/59, 79601 Prostějov |
|
Ing. Aleš Matušů
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
jednatel |
29.05.2006 |
Adresa: |
79601, 24832308, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Českobratrská, 2581, 9, Českobratrská 2581/9, 79601 Prostějov |
|
Radan Schuster
|
Neaktivní
od 12.06.2012
|
jednatel |
31.01.2003 |
Adresa: |
79601, Prostějov, Prostějov, Sportovní, 7O |
|
Ing. Jan Poledna
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
jednatel |
31.01.2003 |
Adresa: |
Služín 36, 798 41 Kostelec na Hané |
|
Radan Schuster
|
Neaktivní
od 12.06.2012
|
jednatel |
31.01.2003 |
Adresa: |
79601, 24806862, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Sportovní, 227, 70, Sportovní 227/70, 79601 Prostějov |
|
Ing. JAN POLEDNA
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
jednatel |
31.01.2003 |
Adresa: |
79841, 10610421, Prostějov, Stařechovice, Služín, 36, Služín 36, 79841 Stařechovice |
|
Radan Schuster
|
Neaktivní
od 31.01.2003
|
jednatel |
19.07.2000 |
Adresa: |
79303, Prostějov, Sportovní, 7O |
|
Pavel Čermák
|
Neaktivní
od 29.05.2006
|
jednatel |
19.07.2000 |
Adresa: |
79603, Prostějov, sídliště E. Beneše, 3916/21 |
|
Radan Schuster
|
Neaktivní
od 31.01.2003
|
jednatel |
19.07.2000 |
Adresa: |
79601, 24806862, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Sportovní, 227, 70, Sportovní 227/70, 79601 Prostějov |
|
Pavel Čermák
|
Neaktivní
od 29.05.2006
|
jednatel |
19.07.2000 |
Adresa: |
79603, 24847020, Prostějov, Prostějov, Prostějov, sídl. E. Beneše, 3916, 21, sídl. E. Beneše 3916/21, 79603 Prostějov |
|
Pavel Čermák
|
Neaktivní
od 19.07.2000
|
jednatel |
01.02.1993 |
Adresa: |
25637177, Prostějov, Za drahou, 675 |
|
Radan Schuster
|
Neaktivní
od 19.07.2000
|
jednatel |
01.02.1993 |
Adresa: |
Prostějov, Sportovní, 7O |
|
Pavel Čermák
|
Neaktivní
od 19.07.2000
|
jednatel |
01.02.1993 |
Adresa: |
675, Prostějov, Za drahou, Za drahou 675, Prostějov, Česká republika |
|
Radan Schuster
|
Neaktivní
od 19.07.2000
|
jednatel |
01.02.1993 |
Adresa: |
79601, 24806862, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Sportovní, 227, 70, Sportovní 227/70, 79601 Prostějov |
|