VLADIMÍR PELÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.11.2018 |
Adresa: |
61400, 19442572, Brno-město, Brno, Maloměřice, Selská, 38, 80 |
|
VLADIMÍR PELÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.11.2018 |
Adresa: |
61400, 19442572, Brno-město, Brno, Maloměřice, Selská, 38, 80, Selská 38/80, Maloměřice, 61400 Brno |
|
ZDEŇKA PELÁNKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.08.2014 |
Adresa: |
61400, 19442572, Brno, Maloměřice, Selská, 38, 80 |
|
ZDEŇKA PELÁNKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.08.2014 |
Adresa: |
61400, 19442572, Brno-město, Brno, Maloměřice, Selská, 38, 80, Selská 38/80, Maloměřice, 61400 Brno |
|
Zdeňka Pelánková
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
jednatel |
11.08.2005 |
Adresa: |
62800, 19434421, Brno, Kubíkova, 18 |
|
Vladimír Pelánek
|
Neaktivní
od 27.11.2018
|
jednatel |
11.08.2005 |
Adresa: |
62800, 19434421, Brno, Kubíkova, 18 |
|
Zdeňka Pelánková
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
jednatel |
11.08.2005 |
Adresa: |
62800, 19434421, Brno-město, Brno, Líšeň, Kubíkova, 2294, 18, Kubíkova 2294/18, Líšeň, 62800 Brno |
|
Vladimír Pelánek
|
Neaktivní
od 27.11.2018
|
jednatel |
11.08.2005 |
Adresa: |
62800, 19434421, Brno-město, Brno, Líšeň, Kubíkova, 2294, 18, Kubíkova 2294/18, Líšeň, 62800 Brno |
|
Vladimír Pelánek
|
Neaktivní
od 11.08.2005
|
jednatel |
04.02.1993 |
Adresa: |
19434421, Brno, Kubíkova, 18 |
|
Vladimír Pelánek
|
Neaktivní
od 11.08.2005
|
jednatel |
04.02.1993 |
Adresa: |
62800, 19434421, Brno-město, Brno, Líšeň, Kubíkova, 2294, 18, Kubíkova 2294/18, Líšeň, 62800 Brno |
|