Ing. LEOŠ SRPEK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.05.2021 |
Adresa: |
63500, 42397197, Brno-město, Brno, Bystrc, Nad Přehradou, 1372, 8 |
|
Ing. LEOŠ SRPEK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.05.2021 |
Adresa: |
63500, 42397197, Brno-město, Brno, Bystrc, Nad Přehradou, 1372, 8, Nad Přehradou 1372/8, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. LEOŠ SRPEK
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
jednatel |
29.06.2013 |
Adresa: |
62400, 25324802, Brno, Komín, Výholec, 1133, 13 |
|
Ing. LEOŠ SRPEK
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
jednatel |
29.06.2013 |
Adresa: |
62400, 25324802, Brno-město, Brno, Komín, Výholec, 1133, 13, Výholec 1133/13, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. Leoš Srpek
|
Neaktivní
od 29.06.2013
|
jednatel |
30.04.2001 |
Adresa: |
25324802, Brno, Výholec, 1133/13 |
|
Ing. LEOŠ SRPEK
|
Neaktivní
od 29.06.2013
|
jednatel |
30.04.2001 |
Adresa: |
62400, 25324802, Brno-město, Brno, Komín, Výholec, 1133, 13, Výholec 1133/13, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. Leoš Srpek
|
Neaktivní
od 30.04.2001
|
jednatel |
12.01.1993 |
Adresa: |
Brno, Skácelova, 22a |
|
Ing. Leoš Srpek
|
Neaktivní
od 30.04.2001
|
jednatel |
12.01.1993 |
Adresa: |
61200, 19711468, Brno-město, Brno, Královo Pole, Skácelova, 1809, 22a, Skácelova 1809/22a, Královo Pole, 61200 Brno |
|