PETR HAVRÁNEK
|
Neaktivní
od 05.02.2020
|
jednatel |
07.12.2016 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
PETR HAVRÁNEK
|
Neaktivní
od 05.02.2020
|
jednatel |
07.12.2016 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
JIŘÍ PELZ
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
jednatel |
14.07.2014 |
Adresa: |
62700, 19550405, Brno, Slatina, Langrova, 824, 13 |
|
JIŘÍ PELZ
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
jednatel |
14.07.2014 |
Adresa: |
62700, 19550405, Brno-město, Brno, Slatina, Langrova, 824, 13, Langrova 824/13, Slatina, 62700 Brno |
|
Markéta Pokorná
|
Neaktivní
od 28.02.2007
|
jednatel |
28.02.2007 |
Adresa: |
61300, 19186894, Brno, Zábrdovice, Merhautova, 440/26 |
|
Jiří Pelz
|
Neaktivní
od 14.07.2014
|
jednatel |
28.02.2007 |
Adresa: |
62700, 19550405, Brno, Slatina, Langrova, 824/13 |
|
Markéta Pokorná
|
Neaktivní
od 28.02.2007
|
jednatel |
28.02.2007 |
Adresa: |
61300, 19186894, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Merhautova, 440, 26, Merhautova 440/26, Zábrdovice, 61300 Brno |
|
JIŘÍ PELZ
|
Neaktivní
od 14.07.2014
|
jednatel |
28.02.2007 |
Adresa: |
62700, 19550405, Brno-město, Brno, Slatina, Langrova, 824, 13, Langrova 824/13, Slatina, 62700 Brno |
|
Jan Ferus
|
Neaktivní
od 09.09.1996
|
jednatel |
01.03.1993 |
Adresa: |
19171781, Brno, Antonínská, 26 |
|
Jan Pokorný
|
Neaktivní
od 28.02.2007
|
jednatel |
01.03.1993 |
Adresa: |
19186894, Brno, Merhautova, 26 |
|
Jan Ferus
|
Neaktivní
od 09.09.1996
|
jednatel |
01.03.1993 |
Adresa: |
60200, 19171781, Brno-město, Brno, Veveří, Antonínská, 568, 26, Antonínská 568/26, Veveří, 60200 Brno |
|
Jan Pokorný
|
Neaktivní
od 28.02.2007
|
jednatel |
01.03.1993 |
Adresa: |
61300, 19186894, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Merhautova, 440, 26, Merhautova 440/26, Zábrdovice, 61300 Brno |
|