Ing. PAVEL DUŠAN
|
Aktivní
|
jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
61600, 19580908, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Králova, 611, 12 |
|
Ing. PAVEL DUŠAN
|
Aktivní
|
jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
61600, 19580908, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Králova, 611, 12, Králova 611/12, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Karel Šlechta
|
Neaktivní
od 31.12.2006
|
jednatel |
05.09.2003 |
Adresa: |
66431, Česká 227, pošta Lelekovice |
|
Ing. Pavel Dušan
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
jednatel |
05.09.2003 |
Adresa: |
61600, 19580908, Brno, Králova, 611/12 |
|
Ing. Karel Šlechta
|
Neaktivní
od 31.12.2006
|
jednatel |
05.09.2003 |
Adresa: |
Česká 227, pošta Lelekovice, 66431, pošta Lelekovice, 66431 Česká 227, Česká republika |
|
Ing. PAVEL DUŠAN
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
jednatel |
05.09.2003 |
Adresa: |
61600, 19580908, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Králova, 611, 12, Králova 611/12, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Jaroslav Škvarna
|
Neaktivní
od 05.09.2003
|
jednatel |
22.06.1999 |
Adresa: |
63900, 19128789, Brno, Kamenná čtvrť, 48 |
|
Ing. Karel Šlechta
|
Neaktivní
od 05.09.2003
|
jednatel |
22.06.1999 |
Adresa: |
66431, Česká 227, pošta Lelekovice |
|
Ing. Jaroslav Škvarna
|
Neaktivní
od 05.09.2003
|
jednatel |
22.06.1999 |
Adresa: |
63900, 19128789, Brno-město, Brno, Štýřice, Kamenná čtvrť, 633, 48, Kamenná čtvrť 633/48, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. Karel Šlechta
|
Neaktivní
od 05.09.2003
|
jednatel |
22.06.1999 |
Adresa: |
Česká 227, pošta Lelekovice, 66431, pošta Lelekovice, 66431 Česká 227, Česká republika |
|
Ing. Jaroslav Škvarna
|
Neaktivní
od 22.06.1999
|
jednatel |
14.06.1999 |
Adresa: |
63900, 19128789, Brno, Kamenná čtvrť, 48 |
|
Ing. Karel Šlechta
|
Neaktivní
od 22.06.1999
|
jednatel |
14.06.1999 |
Adresa: |
66431, Česká 227, pošta Lelekovice |
|
Ing. Pavel Dušan
|
Neaktivní
od 05.09.2003
|
jednatel |
14.06.1999 |
Adresa: |
61600, 19580908, Brno, Králova, 12 |
|
Ing. Jaroslav Škvarna
|
Neaktivní
od 22.06.1999
|
jednatel |
14.06.1999 |
Adresa: |
63900, 19128789, Brno-město, Brno, Štýřice, Kamenná čtvrť, 633, 48, Kamenná čtvrť 633/48, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. Karel Šlechta
|
Neaktivní
od 22.06.1999
|
jednatel |
14.06.1999 |
Adresa: |
Česká 227, pošta Lelekovice, 66431, pošta Lelekovice, 66431 Česká 227, Česká republika |
|
Ing. PAVEL DUŠAN
|
Neaktivní
od 05.09.2003
|
jednatel |
14.06.1999 |
Adresa: |
61600, 19580908, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Králova, 611, 12, Králova 611/12, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Pavel Dušan
|
Neaktivní
od 14.06.1999
|
jednatel |
28.04.1995 |
Adresa: |
19580908, Brno, Králova, 12 |
|
Ing. PAVEL DUŠAN
|
Neaktivní
od 14.06.1999
|
jednatel |
28.04.1995 |
Adresa: |
61600, 19580908, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Králova, 611, 12, Králova 611/12, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Pavel Dušan
|
Neaktivní
od 28.04.1995
|
jednatel |
04.06.1993 |
Adresa: |
19262825, Brno, Šrámkova, 7 |
|
Ing. Jaroslav Škvarna
|
Neaktivní
od 14.06.1999
|
jednatel |
04.06.1993 |
Adresa: |
Brno, Lidická, 17 |
|
Ing. Karel Šlechta
|
Neaktivní
od 14.06.1999
|
jednatel |
04.06.1993 |
Adresa: |
Brno, Štouračova, 1 |
|
Ing. Pavel Dušan
|
Neaktivní
od 28.04.1995
|
jednatel |
04.06.1993 |
Adresa: |
63800, 19262825, Brno-město, Brno, Lesná, Šrámkova, 425, 7, Šrámkova 425/7, Lesná, 63800 Brno |
|
Ing. Jaroslav Škvarna
|
Neaktivní
od 14.06.1999
|
jednatel |
04.06.1993 |
Adresa: |
60200, 19173563, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 699, 17, Lidická 699/17, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. Karel Šlechta
|
Neaktivní
od 14.06.1999
|
jednatel |
04.06.1993 |
Adresa: |
63500, 19316518, Brno-město, Brno, Bystrc, Štouračova, 903, 1, Štouračova 903/1, Bystrc, 63500 Brno |
|