Ing. DARINA STANCLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.11.2018 |
Adresa: |
68601, 18957013, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Josefa Stancla, 149 |
|
Ing. DARINA STANCLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.11.2018 |
Adresa: |
68601, 18957013, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Josefa Stancla, 149, Josefa Stancla 149, 68601 Uherské Hradiště |
|
Ing. Darina Stanclová
|
Neaktivní
od 30.11.2018
|
jednatel |
20.07.2010 |
Adresa: |
18957013, Uherské Hradiště, Josefa Stancla, 149 |
|
Ing. DARINA STANCLOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2018
|
jednatel |
20.07.2010 |
Adresa: |
68601, 18957013, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Josefa Stancla, 149, Josefa Stancla 149, 68601 Uherské Hradiště |
|
Mgr. Alena Mráčková
|
Neaktivní
od 20.07.2010
|
jednatel |
29.12.2001 |
Adresa: |
Uh. Hradiště - Rybárny, Luční, 19 |
|
Mgr. Alena Mráčková
|
Neaktivní
od 20.07.2010
|
jednatel |
29.12.2001 |
Adresa: |
68601, 18955657, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Rybárny, Luční, 19, Luční 19, Rybárny, 68601 Uherské Hradiště |
|
MUDr. Igor Stancl
|
Neaktivní
od 30.11.2018
|
jednatel |
13.07.1994 |
Adresa: |
18957013, Uherské Hradiště, Josefa Stancla, 149 |
|
MUDr. Igor Stancl
|
Neaktivní
od 30.11.2018
|
jednatel |
13.07.1994 |
Adresa: |
68601, 18957013, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Josefa Stancla, 149, Josefa Stancla 149, 68601 Uherské Hradiště |
|
MUDr. Igor Stancl
|
Neaktivní
od 13.07.1994
|
jednatel |
19.04.1993 |
Adresa: |
Bratislava, Bárdošova 19 |
|
Mgr. Alena Mráčková
|
Neaktivní
od 29.12.2001
|
jednatel |
19.04.1993 |
Adresa: |
Uh. Hradiště, Janáčkova 60 |
|
MUDr. Igor Stancl
|
Neaktivní
od 13.07.1994
|
jednatel |
19.04.1993 |
Adresa: |
Bratislava, Bárdošova 19, Bárdošova 19, Bratislava, Česká republika |
|
Mgr. Alena Mráčková
|
Neaktivní
od 29.12.2001
|
jednatel |
19.04.1993 |
Adresa: |
Uh. Hradiště, Janáčkova 60, Janáčkova 60, Uh. Hradiště, Česká republika |
|