ZDENĚK MILAN
|
Aktivní
|
jednatel |
17.04.2024 |
Adresa: |
66484, 13345052, Brno-venkov, Zastávka, Zastávka, Nová osada, 52, Nová osada 52, 66484 Zastávka |
|
MUDr. PAVEL KLAŠKA
|
Aktivní
|
jednatel |
25.07.2021 |
Adresa: |
63400, 19484399, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Svážná, 399, 11 |
|
MUDr. PAVEL KLAŠKA
|
Neaktivní
od 17.04.2024
|
jednatel |
25.07.2021 |
Adresa: |
63400, 19484399, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Svážná, 399, 11, Svážná 399/11, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
MUDr. Hana Jarošová
|
Neaktivní
od 27.03.2014
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
66491, 23993766, Ivančice, Řeznovice, 5 |
|
MUDr. Pavel Klaška
|
Neaktivní
od 25.07.2021
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
63400, 19484399, Brno, Svážná, 11 |
|
MUDr. Hana Jarošová
|
Neaktivní
od 27.03.2014
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
66491, 23993766, Brno-venkov, Ivančice, Řeznovice, 5, Řeznovice 5, 66491 Ivančice |
|
MUDr. PAVEL KLAŠKA
|
Neaktivní
od 25.07.2021
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
63400, 19484399, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Svážná, 399, 11, Svážná 399/11, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
MUDr. Pavel Klaška
|
Neaktivní
od 23.06.2011
|
jednatel |
22.03.1999 |
Adresa: |
19484399, Brno-město, Brno, Svážná, 11 |
|
MUDr. PAVEL KLAŠKA
|
Neaktivní
od 23.06.2011
|
jednatel |
22.03.1999 |
Adresa: |
63400, 19484399, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Svážná, 399, 11, Svážná 399/11, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
MUDr. Ivo Budík
|
Neaktivní
od 22.03.1999
|
jednatel |
06.11.1996 |
Adresa: |
24044041, Brno-venkov, Ivančice, mjr. Nováka, 30 |
|
MUDr. Ivo Budík
|
Neaktivní
od 22.03.1999
|
jednatel |
06.11.1996 |
Adresa: |
66491, 24044041, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, mjr. Nováka, 949, 30, mjr. Nováka 949/30, 66491 Ivančice |
|
MUDr. Dagmar Roubalíková
|
Neaktivní
od 06.11.1996
|
jednatel |
07.06.1993 |
Adresa: |
Zastávka u Brna, Komenského 278 |
|
MUDr. Hana Jarošová
|
Neaktivní
od 23.06.2011
|
jednatel |
07.06.1993 |
Adresa: |
19216351, Brno, Uzbecká, 8 |
|
MUDr. DAGMAR ROUBALÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.11.1996
|
jednatel |
07.06.1993 |
Adresa: |
66484, 13347314, Brno-venkov, Zastávka, Zastávka, Komenského, 278, Komenského 278, 66484 Zastávka |
|
MUDr. Hana Jarošová
|
Neaktivní
od 23.06.2011
|
jednatel |
07.06.1993 |
Adresa: |
62500, 19216351, Brno-město, Brno, Bohunice, Uzbecká, 557, 8, Uzbecká 557/8, Bohunice, 62500 Brno |
|