Ing. MILOSLAV AUJESKÝ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
07.12.2022 |
Adresa: |
76502, 4143647, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Zámostí, 1030 |
|
RENÁTA JURÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
07.12.2022 |
Adresa: |
68771, 4644751, Uherské Hradiště, Bojkovice, Přečkovice, 59 |
|
Ing. MILOSLAV AUJESKÝ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
07.12.2022 |
Adresa: |
76502, 4143647, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Zámostí, 1030, Zámostí 1030, 76502 Otrokovice |
|
RENÁTA JURÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
07.12.2022 |
Adresa: |
68771, 4644751, Uherské Hradiště, Bojkovice, Přečkovice, 59, Přečkovice 59, 68771 Bojkovice |
|
Ing. MILOSLAV AUJESKÝ
|
Neaktivní
od 07.12.2022
|
předseda představenstva |
13.01.2016 |
Adresa: |
76502, 4143647, Otrokovice, Otrokovice, Zámostí, 1030 |
|
RENÁTA JURÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.12.2022
|
člen představenstva |
13.01.2016 |
Adresa: |
68771, 4644751, Bojkovice, Přečkovice, 59 |
|
Ing. MILOSLAV AUJESKÝ
|
Neaktivní
od 07.12.2022
|
předseda představenstva |
13.01.2016 |
Adresa: |
76502, 4143647, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Zámostí, 1030, Zámostí 1030, 76502 Otrokovice |
|
RENÁTA JURÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.12.2022
|
člen představenstva |
13.01.2016 |
Adresa: |
68771, 4644751, Uherské Hradiště, Bojkovice, Přečkovice, 59, Přečkovice 59, 68771 Bojkovice |
|
Ing. Miloslav Aujeský
|
Neaktivní
od 13.01.2016
|
předseda představenstva |
10.10.2011 |
Adresa: |
76502, 4143647, Otrokovice, Zámostí, 1030 |
|
Gerhard Jakob Christiansen
|
Neaktivní
od 13.01.2016
|
místopředseda představenstva |
10.10.2011 |
Adresa: |
50996, 101, Köln, Judenpfad, 31c |
|
Gerhard Jakob Christiansen
|
Neaktivní
od 13.01.2016
|
místopředseda představenstva |
10.10.2011 |
Adresa: |
50996, Köln, Judenpfad, 31c |
|
Ing. MILOSLAV AUJESKÝ
|
Neaktivní
od 13.01.2016
|
předseda představenstva |
10.10.2011 |
Adresa: |
76502, 4143647, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Zámostí, 1030, Zámostí 1030, 76502 Otrokovice |
|
Gerhard Jakob Christiansen
|
Neaktivní
od 13.01.2016
|
místopředseda představenstva |
10.10.2011 |
Adresa: |
31c, Köln, Judenpfad, 50996, Judenpfad 31c, 50996 Köln, Německo |
|
Ing. Miloslav Aujeský
|
Neaktivní
od 10.10.2011
|
místopředseda představenstva |
15.04.2011 |
Adresa: |
76502, 4143647, Otrokovice, Zámostí, 1030 |
|
František Dostál
|
Neaktivní
od 13.01.2016
|
člen představenstva |
15.04.2011 |
Adresa: |
68735, 4657543, Záhorovice, 362 |
|
Ing. MILOSLAV AUJESKÝ
|
Neaktivní
od 10.10.2011
|
místopředseda představenstva |
15.04.2011 |
Adresa: |
76502, 4143647, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Zámostí, 1030, Zámostí 1030, 76502 Otrokovice |
|
František Dostál
|
Neaktivní
od 13.01.2016
|
člen představenstva |
15.04.2011 |
Adresa: |
68771, 4657543, Uherské Hradiště, Záhorovice, Záhorovice, 362, č.p. 362, 68771 Záhorovice |
|
Ing. Miloslav Aujeský
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
místopředseda představenstva |
19.03.2002 |
Adresa: |
4143647, Otrokovice, Zámostí, 1030 |
|
Ing. MILOSLAV AUJESKÝ
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
místopředseda představenstva |
19.03.2002 |
Adresa: |
76502, 4143647, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Zámostí, 1030, Zámostí 1030, 76502 Otrokovice |
|
Milan Táborský
|
Neaktivní
od 19.03.2002
|
místopředseda představenstva |
14.11.1994 |
Adresa: |
4649052, Bojkovice, Štefánikova, 465 |
|
Milan Táborský
|
Neaktivní
od 19.03.2002
|
místopředseda představenstva |
14.11.1994 |
Adresa: |
68771, 4649052, Uherské Hradiště, Bojkovice, Bojkovice, Štefánikova, 465, Štefánikova 465, 68771 Bojkovice |
|
Milan Táborský
|
Neaktivní
od 14.11.1994
|
místopředseda představensta |
18.06.1993 |
Adresa: |
4649095, Bojkovice, Štefánikova, 469 |
|
Wilhelm Liebl
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
předseda představenstva |
18.06.1993 |
Adresa: |
21768714, Praha 3, Roháčova, 27 |
|
Milan Táborský
|
Neaktivní
od 14.11.1994
|
místopředseda představensta |
18.06.1993 |
Adresa: |
68771, 4649095, Uherské Hradiště, Bojkovice, Bojkovice, Štefánikova, 469, Štefánikova 469, 68771 Bojkovice |
|
Wilhelm Liebl
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
předseda představenstva |
18.06.1993 |
Adresa: |
13000, 21768714, Praha, Žižkov, Roháčova, 167, 27, Roháčova 167/27, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Milan Táborský
|
Neaktivní
od 18.06.1993
|
předseda představenstva |
16.02.1993 |
Adresa: |
4649095, Bojkovice, Štefánikova, 469 |
|
František Dostál
|
Neaktivní
od 18.06.1993
|
místopředseda představenstva |
16.02.1993 |
Adresa: |
4657543, Záhorovice, 362 |
|
Ludvík Kratěna
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
člen představenstva |
16.02.1993 |
Adresa: |
4658426, Komňa, 88 |
|
Milan Táborský
|
Neaktivní
od 18.06.1993
|
předseda představenstva |
16.02.1993 |
Adresa: |
68771, 4649095, Uherské Hradiště, Bojkovice, Bojkovice, Štefánikova, 469, Štefánikova 469, 68771 Bojkovice |
|
František Dostál
|
Neaktivní
od 18.06.1993
|
místopředseda představenstva |
16.02.1993 |
Adresa: |
68771, 4657543, Uherské Hradiště, Záhorovice, Záhorovice, 362, č.p. 362, 68771 Záhorovice |
|
Ludvík Kratěna
|
Neaktivní
od 08.03.2011
|
člen představenstva |
16.02.1993 |
Adresa: |
68771, 4658426, Uherské Hradiště, Komňa, Komňa, 88, č.p. 88, 68771 Komňa |
|