MARTIN SVOBODA
|
Aktivní
|
jednatel |
16.03.2018 |
Adresa: |
69614, 23171987, Hodonín, Terezín, Terezín, 16 |
|
MARTIN SVOBODA
|
Aktivní
|
jednatel |
16.03.2018 |
Adresa: |
69614, 23171987, Hodonín, Terezín, Terezín, 16, č.p. 16, 69614 Terezín |
|
VÍT SVOBODA
|
Aktivní
|
jednatel |
29.04.2013 |
Adresa: |
69110, 9985336, Kobylí, Kobylí, 735 |
|
VÍT SVOBODA
|
Aktivní
|
jednatel |
29.04.2013 |
Adresa: |
69110, 9985336, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 735, č.p. 735, 69110 Kobylí |
|
MARTIN SVOBODA
|
Neaktivní
od 16.03.2018
|
jednatel |
10.01.2018 |
Adresa: |
69145, 10053832, Břeclav, Podivín, Podivín, Za Drahou, 822, 5 |
|
MARTIN SVOBODA
|
Neaktivní
od 16.03.2018
|
jednatel |
10.01.2018 |
Adresa: |
69145, 10053832, Břeclav, Podivín, Podivín, Za Drahou, 822, 5, Za Drahou 822/5, 69145 Podivín |
|
JAROSLAV HAVLÍN
|
Neaktivní
od 10.01.2018
|
jednatel |
14.08.2015 |
Adresa: |
69110, 9982710, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 434 |
|
JAROSLAV HAVLÍN
|
Neaktivní
od 10.01.2018
|
jednatel |
14.08.2015 |
Adresa: |
69110, 9982710, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 434, č.p. 434, 69110 Kobylí |
|
Jaroslav Havlín
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
jednatel |
25.10.2005 |
Adresa: |
69110, 9982710, Kobylí, 434 |
|
JAROSLAV HAVLÍN
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
jednatel |
25.10.2005 |
Adresa: |
69110, 9982710, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 434, č.p. 434, 69110 Kobylí |
|
Jaroslav Havlín
|
Neaktivní
od 25.10.2005
|
jednatel |
03.05.1993 |
Adresa: |
Kobylí na Moravě 792 |
|
Jaroslav Havlín
|
Neaktivní
od 25.10.2005
|
jednatel |
03.05.1993 |
Adresa: |
Kobylí na Moravě 792, Kobylí na Moravě 792, Česká republika |
|