Ing. PETR TOUFAR
|
Neaktivní
od 21.12.2017
|
jednatel |
27.03.2017 |
Adresa: |
62000, 42813425, Brno-město, Brno, Brněnské Ivanovice, Petlákova, 559, 23 |
|
Ing. PETR TOUFAR
|
Neaktivní
od 21.12.2017
|
jednatel |
27.03.2017 |
Adresa: |
62000, 42813425, Brno-město, Brno, Brněnské Ivanovice, Petlákova, 559, 23, Petlákova 559/23, Brněnské Ivanovice, 62000 Brno |
|
HANA NEUBAUEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2017
|
jednatel |
21.03.2017 |
Adresa: |
62800, 19436823, Brno-město, Brno, Líšeň, Belcrediho, 2525, 26 |
|
HANA NEUBAUEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2017
|
jednatel |
21.03.2017 |
Adresa: |
62800, 19436823, Brno-město, Brno, Líšeň, Belcrediho, 2525, 26, Belcrediho 2525/26, Líšeň, 62800 Brno |
|
Hana Neubauerová
|
Neaktivní
od 21.03.2017
|
jednatel |
30.10.2002 |
Adresa: |
62800, 19436823, Brno, Belcrediho, 2525/26 |
|
HANA NEUBAUEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.03.2017
|
jednatel |
30.10.2002 |
Adresa: |
62800, 19436823, Brno-město, Brno, Líšeň, Belcrediho, 2525, 26, Belcrediho 2525/26, Líšeň, 62800 Brno |
|
Richard Dvořák
|
Neaktivní
od 30.10.2002
|
jednatel |
02.04.1993 |
Adresa: |
15500, 22121196, Praha, Trávníčkova, 1775 |
|
Judita Richterová
|
Neaktivní
od 27.03.2017
|
jednatel |
02.04.1993 |
Adresa: |
61700, 19393547, Brno, Jeneweinova, 42 |
|
Richard Dvořák
|
Neaktivní
od 30.10.2002
|
jednatel |
02.04.1993 |
Adresa: |
15500, 22121196, Praha, Stodůlky, Trávníčkova, 1775, 27, Trávníčkova 1775/27, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Judita Richterová
|
Neaktivní
od 27.03.2017
|
jednatel |
02.04.1993 |
Adresa: |
61700, 19393547, Brno-město, Brno, Komárov, Jeneweinova, 241, 42, Jeneweinova 241/42, Komárov, 61700 Brno |
|