DUŠAN POKORNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.03.2021 |
Adresa: |
67142, 10955038, Znojmo, Vémyslice, Vémyslice, 81 |
|
DUŠAN POKORNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.03.2021 |
Adresa: |
67142, 10955038, Znojmo, Vémyslice, Vémyslice, 81, č.p. 81, 67142 Vémyslice |
|
DUŠAN POKORNÝ
|
Neaktivní
od 19.03.2021
|
jednatel |
02.03.2017 |
Adresa: |
67142, 10956085, Znojmo, Vémyslice, Vémyslice, 186 |
|
DUŠAN POKORNÝ
|
Neaktivní
od 19.03.2021
|
jednatel |
02.03.2017 |
Adresa: |
67142, 10956085, Znojmo, Vémyslice, Vémyslice, 186, č.p. 186, 67142 Vémyslice |
|
KARL LICHTBLAU
|
Neaktivní
od 02.03.2017
|
jednatel |
30.12.2013 |
Adresa: |
89233, Neu - Ulm, Alemannenstrasse |
|
KARL LICHTBLAU
|
Neaktivní
od 02.03.2017
|
jednatel |
30.12.2013 |
Adresa: |
Neu - Ulm, Alemannenstrasse, 89233, Alemannenstrasse, 89233 Neu - Ulm, Německo |
|
Jaroslav Sedliak
|
Neaktivní
od 30.12.2013
|
jednatel |
26.07.2006 |
Adresa: |
98401, Lučenec, Železničná, 10 |
|
Jaroslav Sedliak
|
Neaktivní
od 30.12.2013
|
jednatel |
26.07.2006 |
Adresa: |
10, Lučenec, Železničná, 98401, Železničná 10, 98401 Lučenec, Slovensko |
|
František Soukup
|
Neaktivní
od 10.06.2004
|
jednatel |
11.05.2002 |
Adresa: |
11030488, Moravský Krumlov, Václavská, 769 |
|
Ing. Miloslav Jelínek
|
Neaktivní
od 04.01.2007
|
jednatel |
11.05.2002 |
Adresa: |
11027070, Moravský Krumlov, Břízová, 374 |
|
Blanka Rozmahelová
|
Neaktivní
od 30.12.2013
|
jednatel |
11.05.2002 |
Adresa: |
10852671, Olbramovice, 135 |
|
František Soukup
|
Neaktivní
od 10.06.2004
|
jednatel |
11.05.2002 |
Adresa: |
67201, 11030488, Znojmo, Moravský Krumlov, Moravský Krumlov, Václavská, 769, Václavská 769, 67201 Moravský Krumlov |
|
Ing. Miloslav Jelínek
|
Neaktivní
od 04.01.2007
|
jednatel |
11.05.2002 |
Adresa: |
67201, 11027070, Znojmo, Moravský Krumlov, Moravský Krumlov, Břízová, 374, Břízová 374, 67201 Moravský Krumlov |
|
Blanka Rozmahelová
|
Neaktivní
od 30.12.2013
|
jednatel |
11.05.2002 |
Adresa: |
67176, 10852671, Znojmo, Olbramovice, Olbramovice, 135, č.p. 135, 67176 Olbramovice |
|
František Soukup
|
Neaktivní
od 11.05.2002
|
jednatel |
02.09.1994 |
Adresa: |
11030488, Moravský Krumlov, Václavská, 769 |
|
Ing. Miloslav Jelínek
|
Neaktivní
od 11.05.2002
|
jednatel |
02.09.1994 |
Adresa: |
11027070, Moravský Krumlov, Břízová, 374 |
|
Blanka Rozmahelová
|
Neaktivní
od 11.05.2002
|
jednatel |
02.09.1994 |
|
František Soukup
|
Neaktivní
od 11.05.2002
|
jednatel |
02.09.1994 |
Adresa: |
67201, 11030488, Znojmo, Moravský Krumlov, Moravský Krumlov, Václavská, 769, Václavská 769, 67201 Moravský Krumlov |
|
Ing. Miloslav Jelínek
|
Neaktivní
od 11.05.2002
|
jednatel |
02.09.1994 |
Adresa: |
67201, 11027070, Znojmo, Moravský Krumlov, Moravský Krumlov, Břízová, 374, Břízová 374, 67201 Moravský Krumlov |
|
Blanka Rozmahelová
|
Neaktivní
od 11.05.2002
|
jednatel |
02.09.1994 |
Adresa: |
Vemyslice 268, Vemyslice 268, Česká republika |
|
Ing. Miroslav Jelínek
|
Neaktivní
od 02.09.1994
|
jednatel |
21.07.1994 |
Adresa: |
Moravský Krumlov, ul. Břízova, 374 |
|
Ing. Miroslav Jelínek
|
Neaktivní
od 02.09.1994
|
jednatel |
21.07.1994 |
Adresa: |
67201, 11027070, Znojmo, Moravský Krumlov, Moravský Krumlov, Břízová, 374, Břízová 374, 67201 Moravský Krumlov |
|
František Soukup
|
Neaktivní
od 21.07.1994
|
jednatel |
31.03.1993 |
Adresa: |
Moravský Krumlov, Václavské nám., 769 |
|
Blanka Rozmahelová
|
Neaktivní
od 21.07.1994
|
jednatelka |
31.03.1993 |
Adresa: |
10956905, Vémyslice, 268 |
|
František Soukup
|
Neaktivní
od 21.07.1994
|
jednatel |
31.03.1993 |
Adresa: |
67201, 11030488, Znojmo, Moravský Krumlov, Moravský Krumlov, Václavská, 769, Václavská 769, 67201 Moravský Krumlov |
|
Blanka Rozmahelová
|
Neaktivní
od 21.07.1994
|
jednatelka |
31.03.1993 |
Adresa: |
67142, 10956905, Znojmo, Vémyslice, Vémyslice, 268, č.p. 268, 67142 Vémyslice |
|