Bohumír Červinka
|
Aktivní
|
jednatel |
26.05.2014 |
Adresa: |
76001, 4177282, Zlín, Mladcová, Čtvrť Frant. Bartoše, 326 |
|
Bohumír Červinka
|
Aktivní
|
jednatel |
26.05.2014 |
Adresa: |
76001, 4177282, Zlín, Zlín, Mladcová, Čtvrť Frant. Bartoše, 326, Čtvrť Frant. Bartoše 326, Mladcová, 76001 Zlín |
|
Miroslav Slavík
|
Neaktivní
od 16.08.1995
|
jednatel |
04.05.1995 |
Adresa: |
4250192, Zlín, Okružní, 4732 |
|
Miroslav Slavík
|
Neaktivní
od 16.08.1995
|
jednatel |
04.05.1995 |
Adresa: |
76005, 4250192, Zlín, Zlín, Zlín, Okružní, 4732, Okružní 4732, 76005 Zlín |
|
Bohumír Červinka
|
Neaktivní
od 16.04.1993
|
jednatel |
16.04.1993 |
Adresa: |
4, Zlín, Mladcovská, 326 |
|
Benvenga Elmo
|
Neaktivní
od 04.05.1995
|
jednatel |
16.04.1993 |
Adresa: |
100, Varese, Itálie, via s. ADEO 1, Lonate Pozzolo |
|
Bohumír Červinka
|
Neaktivní
od 26.05.2014
|
jednatel |
16.04.1993 |
Adresa: |
4177282, Zlín, Mladcová, 326 |
|
Bohumír Červinka
|
Neaktivní
od 16.04.1993
|
jednatel |
16.04.1993 |
Adresa: |
326, Zlín, Mladcovská, Mladcovská 326, Zlín, Česká republika |
|
Benvenga Elmo
|
Neaktivní
od 04.05.1995
|
jednatel |
16.04.1993 |
Adresa: |
Varese, Itálie, via s. ADEO 1, Lonate Pozzolo, via s. ADEO 1, Lonate Pozzolo, Varese, Itálie, Česká republika |
|
Bohumír Červinka
|
Neaktivní
od 26.05.2014
|
jednatel |
16.04.1993 |
Adresa: |
76001, 4177282, Zlín, Zlín, Mladcová, Čtvrť Frant. Bartoše, 326, Čtvrť Frant. Bartoše 326, Mladcová, 76001 Zlín |
|