SVATOPLUK DUFEK
|
Aktivní
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
67801, 25337122, Blansko, Blansko, Dvorská, 2338, 126 |
|
Svatopluk Dufek
|
Aktivní
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
67801, 25337122, Blansko, Blansko, Blansko, Dvorská, 2338, 126, Dvorská 2338/126, 67801 Blansko |
|
FRANTIŠEK KOKNA
|
Aktivní
|
jednatel |
04.08.2013 |
Adresa: |
61200, 19698054, Brno, Královo Pole, Palackého třída, 515, 85 |
|
FRANTIŠEK KOKNA
|
Aktivní
|
jednatel |
04.08.2013 |
Adresa: |
61200, 19698054, Brno-město, Brno, Královo Pole, Palackého třída, 515, 85, Palackého třída 515/85, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Svatopluk Dufek
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
jednatel |
03.01.2003 |
Adresa: |
25337122, Blansko, Blansko, Dvorská, 2338/126 |
|
Svatopluk Dufek
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
jednatel |
03.01.2003 |
Adresa: |
67801, 25337122, Blansko, Blansko, Blansko, Dvorská, 2338, 126, Dvorská 2338/126, 67801 Blansko |
|
Svatopluk Dufek
|
Neaktivní
od 03.01.2003
|
jednatel |
09.06.1998 |
Adresa: |
15239691, Blansko, Blansko, Dvorská, 90 |
|
František Kokna
|
Neaktivní
od 04.08.2013
|
jednatel |
09.06.1998 |
Adresa: |
19387474, Brno, Jírovcova, 57 |
|
Svatopluk Dufek
|
Neaktivní
od 03.01.2003
|
jednatel |
09.06.1998 |
Adresa: |
67801, 15239691, Blansko, Blansko, Blansko, Dvorská, 1871, 90, Dvorská 1871/90, 67801 Blansko |
|
František Kokna
|
Neaktivní
od 04.08.2013
|
jednatel |
09.06.1998 |
Adresa: |
62300, 19387474, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Jírovcova, 810, 57, Jírovcova 810/57, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Svatopluk Dufek
|
Neaktivní
od 09.06.1998
|
jednatel |
09.02.1995 |
Adresa: |
15239691, Blansko, Dvorská, 90 |
|
Svatopluk Dufek
|
Neaktivní
od 09.06.1998
|
jednatel |
09.02.1995 |
Adresa: |
67801, 15239691, Blansko, Blansko, Blansko, Dvorská, 1871, 90, Dvorská 1871/90, 67801 Blansko |
|
František Kokna
|
Neaktivní
od 09.06.1998
|
jednatel |
29.03.1994 |
Adresa: |
19387474, Brno, Jírovcova, 57 |
|
František Kokna
|
Neaktivní
od 09.06.1998
|
jednatel |
29.03.1994 |
Adresa: |
62300, 19387474, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Jírovcova, 810, 57, Jírovcova 810/57, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Svatopluk Dufek
|
Neaktivní
od 09.02.1995
|
jednatel |
19.05.1993 |
Adresa: |
15241564, Blansko, Pod javory, 8 |
|
Svatopluk Dufek
|
Neaktivní
od 09.02.1995
|
jednatel |
19.05.1993 |
Adresa: |
67801, 15241564, Blansko, Blansko, Blansko, Pod Javory, 2051, 8, Pod Javory 2051/8, 67801 Blansko |
|