Mgr. JAKUB VYMAZAL
|
Aktivní
|
jednatel |
20.02.2018 |
Adresa: |
60200, 26422794, Brno, Pisárky, Neumannova, 530, 55 |
|
Mgr. JAKUB VYMAZAL
|
Aktivní
|
jednatel |
20.02.2018 |
Adresa: |
60200, 26422794, Brno-město, Brno, Pisárky, Neumannova, 530, 55, Neumannova 530/55, Pisárky, 60200 Brno |
|
ONDŘEJ VYMAZAL
|
Aktivní
|
jednatel |
14.11.2017 |
Adresa: |
60200, 19161395, Brno-město, Brno, Stránice, Barvičova, 907, 92b |
|
ONDŘEJ VYMAZAL
|
Aktivní
|
jednatel |
14.11.2017 |
Adresa: |
60200, 19161395, Brno-město, Brno, Stránice, Barvičova, 907, 92b, Barvičova 907/92b, Stránice, 60200 Brno |
|
Ing. MIROSLAV VYMAZAL
|
Aktivní
|
jednatel |
05.10.2016 |
Adresa: |
66431, 73019259, Brno-venkov, Lelekovice, Lelekovice, Plástky, 575, 55 |
|
Ing. MIROSLAV VYMAZAL
|
Aktivní
|
jednatel |
05.10.2016 |
Adresa: |
66431, 73019259, Brno-venkov, Lelekovice, Lelekovice, Plástky, 575, 55, Plástky 575/55, 66431 Lelekovice |
|
ROMAN VESELÝ
|
Neaktivní
od 14.11.2017
|
jednatel |
30.10.2017 |
Adresa: |
62700, 19544367, Brno-město, Brno, Slatina, Pivodova, 302, 5 |
|
ROMAN VESELÝ
|
Neaktivní
od 14.11.2017
|
jednatel |
30.10.2017 |
Adresa: |
62700, 19544367, Brno-město, Brno, Slatina, Pivodova, 302, 5, Pivodova 302/5, Slatina, 62700 Brno |
|
Ing. MIROSLAV VYMAZAL
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
jednatel |
24.12.2015 |
Adresa: |
66431, 73019259, Brno-venkov, Lelekovice, Lelekovice, Plástky, 575, 55 |
|
Ing. MIROSLAV VYMAZAL
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
jednatel |
24.12.2015 |
Adresa: |
66431, 73019259, Brno-venkov, Lelekovice, Lelekovice, Plástky, 575, 55, Plástky 575/55, 66431 Lelekovice |
|
Ing. MIROSLAV VYMAZAL
|
Neaktivní
od 24.12.2015
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
60200, 27591115, Brno-město, Brno, Staré Brno, Kopečná, 980, 43 |
|
Ing. MIROSLAV VYMAZAL
|
Neaktivní
od 24.12.2015
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
60200, 27591115, Brno-město, Brno, Staré Brno, Kopečná, 980, 43, Kopečná 980/43, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Ing. MIROSLAV VYMAZAL
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
68201, 13891367, Vyškov, Nouzka, U Jandovky, 119, 1 |
|
ONDŘEJ VYMAZAL
|
Neaktivní
od 30.10.2017
|
jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
60200, 19161395, Brno, Stránice, Barvičova, 907, 92b |
|
Jakub Vymazal
|
Neaktivní
od 20.02.2018
|
jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
60200, 26422794, Brno, Pisárky, Neumannova, 530, 55 |
|
Ing. Miroslav Vymazal
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
68201, 13891367, Vyškov, Vyškov, Nouzka, Brněnská, 119, 8, Brněnská 119/8, Nouzka, 68201 Vyškov |
|
ONDŘEJ VYMAZAL
|
Neaktivní
od 30.10.2017
|
jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
60200, 19161395, Brno-město, Brno, Stránice, Barvičova, 907, 92b, Barvičova 907/92b, Stránice, 60200 Brno |
|
Jakub Vymazal
|
Neaktivní
od 20.02.2018
|
jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
60200, 26422794, Brno-město, Brno, Pisárky, Neumannova, 530, 55, Neumannova 530/55, Pisárky, 60200 Brno |
|
Ing. MIROSLAV VYMAZAL
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
jednatel |
22.08.2013 |
Adresa: |
68201, 13891367, Vyškov, Nouzka, Brněnská, 119, 8 |
|
Ing. Miroslav Vymazal
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
jednatel |
22.08.2013 |
Adresa: |
68201, 13891367, Vyškov, Vyškov, Nouzka, Brněnská, 119, 8, Brněnská 119/8, Nouzka, 68201 Vyškov |
|
Ing. Miroslav Vymazal
|
Neaktivní
od 22.08.2013
|
jednatel |
19.12.2005 |
Adresa: |
68201, Vyškov, Brněnská, 8 |
|
Ing. Miroslav Vymazal
|
Neaktivní
od 22.08.2013
|
jednatel |
19.12.2005 |
Adresa: |
8, Vyškov, Brněnská, 68201, Brněnská 8, 68201 Vyškov, Česká republika |
|
Ing. Pavel Knecht
|
Neaktivní
od 19.12.2005
|
jednatel |
02.04.2003 |
Adresa: |
19384637, Brno, Axmanova, 11 |
|
Ing. Pavel Knecht
|
Neaktivní
od 19.12.2005
|
jednatel |
02.04.2003 |
Adresa: |
62300, 19384637, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Axmanova, 530, 11, Axmanova 530/11, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Ing. Pavel Knecht
|
Neaktivní
od 02.04.2003
|
jednatel |
27.08.1997 |
Adresa: |
19384637, Brno-město, Brno, Axmanova, 11 |
|
Ing. Pavel Knecht
|
Neaktivní
od 02.04.2003
|
jednatel |
27.08.1997 |
Adresa: |
62300, 19384637, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Axmanova, 530, 11, Axmanova 530/11, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
ing. Pavel K n e ch t
|
Neaktivní
od 27.08.1997
|
jednatel |
03.03.1995 |
Adresa: |
19384637, Brno, Axmanova, 11 |
|
ing. Pavel K n e ch t
|
Neaktivní
od 27.08.1997
|
jednatel |
03.03.1995 |
Adresa: |
62300, 19384637, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Axmanova, 530, 11, Axmanova 530/11, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Martin G r o h
|
Neaktivní
od 03.03.1995
|
jednatel |
09.01.1995 |
Adresa: |
19387822, Brno, Prokofjevova, 25 |
|
Martin G r o h
|
Neaktivní
od 03.03.1995
|
jednatel |
09.01.1995 |
Adresa: |
62300, 19387822, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Prokofjevova, 846, 25, Prokofjevova 846/25, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
ing. Pavel Knecht
|
Neaktivní
od 09.01.1995
|
jednatel |
17.02.1994 |
Adresa: |
19387385, Brno, Jírovcova, 39 |
|
JUDr. Jaroslav Halas
|
Neaktivní
od 09.01.1995
|
jednatel |
17.02.1994 |
Adresa: |
19572174, Brno, Mikulovská, 8 |
|
ing. Pavel Knecht
|
Neaktivní
od 09.01.1995
|
jednatel |
17.02.1994 |
Adresa: |
62300, 19387385, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Jírovcova, 801, 39, Jírovcova 801/39, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
JUDr. Jaroslav Halas
|
Neaktivní
od 09.01.1995
|
jednatel |
17.02.1994 |
Adresa: |
62800, 19572174, Brno-město, Brno, Židenice, Mikulovská, 4053, 8, Mikulovská 4053/8, Židenice, 62800 Brno |
|
Ing. Jiří Pallich
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
jednatel |
19.04.1993 |
Adresa: |
Brno, Kosmonautů, l3 |
|
Ing. Jiří Pallich
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
jednatel |
19.04.1993 |
Adresa: |
62500, 19563108, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, ulice Kosmonautů, 412, 13, ulice Kosmonautů 412/13, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|