Ing. ERVÍN SKŘÍŠOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
61600, 19587775, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Pernštejnská, 1208, 9 |
|
Ing. ERVÍN SKŘÍŠOVSKÝ
|
Neaktivní
od 01.07.2023
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
61600, 19587775, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Pernštejnská, 1208, 9, Pernštejnská 1208/9, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Ervín Skříšovský
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
12.02.2009 |
Adresa: |
61600, 19587775, Brno, Žabovřesky, Pernštejnská, 9 |
|
Ing. ERVÍN SKŘÍŠOVSKÝ
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
12.02.2009 |
Adresa: |
61600, 19587775, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Pernštejnská, 1208, 9, Pernštejnská 1208/9, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Zdeněk Zátopek
|
Neaktivní
od 16.12.2005
|
jednatel |
05.05.2005 |
Adresa: |
19572778, Brno, Valtická, 7 |
|
ing. Ervín Skříšovský
|
Neaktivní
od 12.02.2009
|
jednatel |
05.05.2005 |
Adresa: |
19587775, Brno, Pernštejnská, 9 |
|
Ing. Zdeněk Zátopek
|
Neaktivní
od 16.12.2005
|
jednatel |
05.05.2005 |
Adresa: |
62800, 19572778, Brno-město, Brno, Židenice, Valtická, 4115, 7, Valtická 4115/7, Židenice, 62800 Brno |
|
Ing. ERVÍN SKŘÍŠOVSKÝ
|
Neaktivní
od 12.02.2009
|
jednatel |
05.05.2005 |
Adresa: |
61600, 19587775, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Pernštejnská, 1208, 9, Pernštejnská 1208/9, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
ing. Ervín Skříšovský
|
Neaktivní
od 05.05.2005
|
jednatel |
05.03.2002 |
Adresa: |
19587775, Brno, Pernštejnská, 9 |
|
Ing. ERVÍN SKŘÍŠOVSKÝ
|
Neaktivní
od 05.05.2005
|
jednatel |
05.03.2002 |
Adresa: |
61600, 19587775, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Pernštejnská, 1208, 9, Pernštejnská 1208/9, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
ing. Ervín Skříšovský
|
Neaktivní
od 05.03.2002
|
jednatel |
12.02.2002 |
Adresa: |
Brno, Perštejnská, 9 |
|
Ing. Zdeněk Zátopek
|
Neaktivní
od 05.05.2005
|
jednatel |
12.02.2002 |
Adresa: |
19572778, Brno, Valtická, 7 |
|
Ing. ERVÍN SKŘÍŠOVSKÝ
|
Neaktivní
od 05.03.2002
|
jednatel |
12.02.2002 |
Adresa: |
61600, 19587775, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Pernštejnská, 1208, 9, Pernštejnská 1208/9, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Zdeněk Zátopek
|
Neaktivní
od 05.05.2005
|
jednatel |
12.02.2002 |
Adresa: |
62800, 19572778, Brno-město, Brno, Židenice, Valtická, 4115, 7, Valtická 4115/7, Židenice, 62800 Brno |
|
Ing. Zdeněk Zátopek
|
Neaktivní
od 12.02.2002
|
jednatel |
14.05.1996 |
Adresa: |
19572778, Brno-město, Brno, Valtická, 7 |
|
Ing. Zdeněk Zátopek
|
Neaktivní
od 12.02.2002
|
jednatel |
14.05.1996 |
Adresa: |
62800, 19572778, Brno-město, Brno, Židenice, Valtická, 4115, 7, Valtická 4115/7, Židenice, 62800 Brno |
|
František Petr
|
Neaktivní
od 14.05.1996
|
jednatel |
07.05.1993 |
Adresa: |
19122659, Brno, Havlenova, 20 |
|
ing. Ervín Skříšovský
|
Neaktivní
od 12.02.2002
|
jednatel |
07.05.1993 |
Adresa: |
Brno, Perštejnská, 9 |
|
František Petr
|
Neaktivní
od 14.05.1996
|
jednatel |
07.05.1993 |
Adresa: |
63900, 19122659, Brno-město, Brno, Štýřice, Havlenova, 73, 20, Havlenova 73/20, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. ERVÍN SKŘÍŠOVSKÝ
|
Neaktivní
od 12.02.2002
|
jednatel |
07.05.1993 |
Adresa: |
61600, 19587775, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Pernštejnská, 1208, 9, Pernštejnská 1208/9, Žabovřesky, 61600 Brno |
|