LUKÁŠ SEKANINA
|
Aktivní
|
jednatel |
07.01.2019 |
Adresa: |
69701, 13700529, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Sídliště U Vodojemu, 1256, 8 |
|
LUKÁŠ SEKANINA
|
Aktivní
|
jednatel |
07.01.2019 |
Adresa: |
69701, 13700529, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Sídliště U Vodojemu, 1256, 8, Sídliště U Vodojemu 1256/8, 69701 Kyjov |
|
Lukáš Sekanina
|
Neaktivní
od 07.01.2019
|
jednatel |
15.12.2010 |
Adresa: |
69701, 13700529, Kyjov, Sídliště U Vodojemu, 1256 |
|
LUKÁŠ SEKANINA
|
Neaktivní
od 07.01.2019
|
jednatel |
15.12.2010 |
Adresa: |
69701, 13700529, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Sídliště U Vodojemu, 1256, 8, Sídliště U Vodojemu 1256/8, 69701 Kyjov |
|
Alois Fater
|
Neaktivní
od 15.12.2010
|
jednatel |
13.05.2002 |
Adresa: |
66441, 13227581, Popůvky, Náves, 9 |
|
Jaroslava Šálovská
|
Neaktivní
od 15.12.2010
|
jednatel |
13.05.2002 |
Adresa: |
60300, 19106157, Brno, Rybářská, 360/28 |
|
Alois Fater
|
Neaktivní
od 15.12.2010
|
jednatel |
13.05.2002 |
Adresa: |
66441, 13227581, Brno-venkov, Popůvky, Popůvky, Náves, 16, 9, Náves 16/9, 66441 Popůvky |
|
Jaroslava Šálovská
|
Neaktivní
od 15.12.2010
|
jednatel |
13.05.2002 |
Adresa: |
60300, 19106157, Brno-město, Brno, Staré Brno, Rybářská, 360, 28, Rybářská 360/28, Staré Brno, 60300 Brno |
|
Alois Fater
|
Neaktivní
od 13.05.2002
|
jednatel |
19.05.1993 |
Adresa: |
13227581, Popůvky, Náves, 9 |
|
Jaroslava Šálovská
|
Neaktivní
od 13.05.2002
|
jednatel |
19.05.1993 |
Adresa: |
19106157, Brno, Rybářská, 28 |
|
Alois Fater
|
Neaktivní
od 13.05.2002
|
jednatel |
19.05.1993 |
Adresa: |
66441, 13227581, Brno-venkov, Popůvky, Popůvky, Náves, 16, 9, Náves 16/9, 66441 Popůvky |
|
Jaroslava Šálovská
|
Neaktivní
od 13.05.2002
|
jednatel |
19.05.1993 |
Adresa: |
60300, 19106157, Brno-město, Brno, Staré Brno, Rybářská, 360, 28, Rybářská 360/28, Staré Brno, 60300 Brno |
|