Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | Sokolský dům, spol. s r.o. |
ICO: | 47917288 |
Registrovaná adresa: | 68401, 13938649, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Palackého náměstí, 75, Palackého náměstí 75, 68401 Slavkov u Brna |
Začleněno na: | 20.04.1993 |
Datum ukončení: | 14.11.2017 |
Předmět podnikání: |
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii hotel,hotel garni, motel, botel, zařazených do tř. ++ a výše akategoriích pension, chat. osada. kemp, zařazených do tř. +++včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje neal- koholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje na ve- řejných prostranstvích
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel, zařazených do tř. ++ a výše a kategoriích pension, chat. osada. kemp, zařazených do tř. +++ včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje neal-koholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje na ve-řejných prostranstvích
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JAROSLAV IVAN | Neaktivní od 14.11.2017 | 27.10.2015 | |
|
|||
JOSEF ŽEMLA | Neaktivní od 14.11.2017 | 27.10.2015 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JAROSLAV IVAN | Neaktivní od 14.11.2017 | jednatel | 27.10.2015 |
|
|||
JAROSLAV IVAN | Neaktivní od 14.11.2017 | jednatel | 27.10.2015 |
|
|||
Josef Žemla | Neaktivní od 16.05.2007 | jednatel | 20.04.1993 |
|
|||
Jaroslav Ivan | Neaktivní od 27.10.2015 | jednatel | 20.04.1993 |
|
|||
Josef Žemla | Neaktivní od 16.05.2007 | jednatel | 20.04.1993 |
|
|||
Jaroslav Ivan | Neaktivní od 27.10.2015 | jednatel | 20.04.1993 |
|
Registrační číslo Sokolský dům, spol. s r.o. je 47917288.
Registrační adresa Sokolský dům, spol. s r.o. je 68401, 13938649, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Palackého náměstí, 75, Palackého náměstí 75, 68401 Slavkov u Brna.
Sokolský dům, spol. s r.o. byla založena 20.04.1993.