LUKÁŠ JURTÍK
|
Aktivní
|
starosta |
08.04.2023 |
Adresa: |
79828, 84902558, Prostějov, Mořice, Mořice, 193, č.p. 193, 79828 Mořice |
|
LUKÁŠ JURTÍK
|
Aktivní
|
starosta |
21.04.2022 |
Adresa: |
79828, 10526668, Prostějov, Mořice, Mořice, 129 |
|
ROMAN BARTOŠEK
|
Aktivní
|
místostarosta |
21.04.2022 |
Adresa: |
79828, 10526811, Prostějov, Mořice, Mořice, 144 |
|
MARTIN RUDYK
|
Aktivní
|
jednatel |
21.04.2022 |
Adresa: |
79828, 10526447, Prostějov, Mořice, Mořice, 107 |
|
ROMAN BARTOŠEK
|
Aktivní
|
místostarosta |
21.04.2022 |
Adresa: |
79828, 10526811, Prostějov, Mořice, Mořice, 144, č.p. 144, 79828 Mořice |
|
MARTIN RUDYK
|
Aktivní
|
jednatel |
21.04.2022 |
Adresa: |
79828, 10526447, Prostějov, Mořice, Mořice, 107, č.p. 107, 79828 Mořice |
|
LUKÁŠ JURTÍK
|
Neaktivní
od 08.04.2023
|
starosta |
21.04.2022 |
Adresa: |
79828, 10526668, Prostějov, Mořice, Mořice, 129, č.p. 129, 79828 Mořice |
|
LADISLAV ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 21.04.2022
|
starosta |
02.10.2019 |
Adresa: |
79828, 10526285, Prostějov, Mořice, Mořice, 91 |
|
JIŘÍ ŠIMÁK
|
Neaktivní
od 21.04.2022
|
místostarosta |
02.10.2019 |
Adresa: |
79828, 10526293, Prostějov, Mořice, Mořice, 92 |
|
Mgr. PAVEL DOSTÁL
|
Neaktivní
od 21.04.2022
|
jednatel |
02.10.2019 |
Adresa: |
79828, 10525475, Prostějov, Mořice, Mořice, 2 |
|
LADISLAV ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 21.04.2022
|
starosta |
02.10.2019 |
Adresa: |
79828, 10526285, Prostějov, Mořice, Mořice, 91, č.p. 91, 79828 Mořice |
|
JIŘÍ ŠIMÁK
|
Neaktivní
od 21.04.2022
|
místostarosta |
02.10.2019 |
Adresa: |
79828, 10526293, Prostějov, Mořice, Mořice, 92, č.p. 92, 79828 Mořice |
|
Mgr. PAVEL DOSTÁL
|
Neaktivní
od 21.04.2022
|
jednatel |
02.10.2019 |
Adresa: |
79828, 10525475, Prostějov, Mořice, Mořice, 2, č.p. 2, 79828 Mořice |
|
LADISLAV ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 02.10.2019
|
starosta |
20.04.2016 |
Adresa: |
79828, 10526285, Mořice, Mořice, 91 |
|
JIŘÍ ŠIMÁK
|
Neaktivní
od 02.10.2019
|
místostarosta |
20.04.2016 |
Adresa: |
79828, 10526293, Mořice, Mořice, 92 |
|
Mgr. PAVEL DOSTÁL
|
Neaktivní
od 02.10.2019
|
jednatel |
20.04.2016 |
Adresa: |
79828, 10525475, Mořice, Mořice, 2 |
|
Mgr. PAVEL DOSTÁL
|
Neaktivní
od 02.10.2019
|
jednatel |
20.04.2016 |
Adresa: |
79828, 10525475, Prostějov, Mořice, Mořice, 2, č.p. 2, 79828 Mořice |
|
LADISLAV ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 02.10.2019
|
starosta |
20.04.2016 |
Adresa: |
79828, 10526285, Prostějov, Mořice, Mořice, 91, č.p. 91, 79828 Mořice |
|
JIŘÍ ŠIMÁK
|
Neaktivní
od 02.10.2019
|
místostarosta |
20.04.2016 |
Adresa: |
79828, 10526293, Prostějov, Mořice, Mořice, 92, č.p. 92, 79828 Mořice |
|