ALEŠ BRANČÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.10.2015 |
Adresa: |
62100, 19505841, Brno, Řečkovice, Podhájí, 1252, 5 |
|
ALEŠ BRANČÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.10.2015 |
Adresa: |
62100, 19505841, Brno-město, Brno, Řečkovice, Podhájí, 1252, 5, Podhájí 1252/5, Řečkovice, 62100 Brno |
|
ALEŠ BRANČÍK
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
Jednatel |
04.06.2014 |
Adresa: |
62100, 19505841, Brno, Řečkovice, Podhájí, 1252, 5 |
|
ALEŠ BRANČÍK
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
Jednatel |
04.06.2014 |
Adresa: |
62100, 19505841, Brno-město, Brno, Řečkovice, Podhájí, 1252, 5, Podhájí 1252/5, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Angjel Merdita
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
jednatel |
07.03.2012 |
Adresa: |
61700, 19391455, Brno, Komárov, Hněvkovského, 30, 65 |
|
Angjel Merdita
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
jednatel |
07.03.2012 |
Adresa: |
61700, 19391455, Brno-město, Brno, Komárov, Hněvkovského, 30, 65, Hněvkovského 30/65, Komárov, 61700 Brno |
|
Angjel Merdita
|
Neaktivní
od 07.03.2012
|
jednatel |
11.11.2011 |
Adresa: |
23320851, Olomouc, Denisova, 12 |
|
Angjel Merdita
|
Neaktivní
od 07.03.2012
|
jednatel |
11.11.2011 |
Adresa: |
77900, 23320851, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Denisova, 275, 12, Denisova 275/12, 77900 Olomouc |
|
Angjel Merdita
|
Neaktivní
od 11.11.2011
|
jednatel |
06.02.1996 |
Adresa: |
23320851, Olomouc, Denisova, 12 |
|
Angjel Merdita
|
Neaktivní
od 11.11.2011
|
jednatel |
06.02.1996 |
Adresa: |
77900, 23320851, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Denisova, 275, 12, Denisova 275/12, 77900 Olomouc |
|
Angjel Merdita
|
Neaktivní
od 06.02.1996
|
jednatel |
27.01.1995 |
Adresa: |
23331399, Olomouc, kpt. Jaroše, 11 |
|
Angjel Merdita
|
Neaktivní
od 06.02.1996
|
jednatel |
27.01.1995 |
Adresa: |
77900, 23331399, Olomouc, Olomouc, Povel, kpt. Jaroše, 335, 11, kpt. Jaroše 335/11, Povel, 77900 Olomouc |
|
Robert Merdita
|
Neaktivní
od 27.01.1995
|
společník |
19.01.1993 |
Adresa: |
Chorvatsko, Prizren, ul. J. Jvanovič 12 |
|
Angjel Merdita
|
Neaktivní
od 27.01.1995
|
společník |
19.01.1993 |
Adresa: |
Chorvatsko, Prizren, ul. Ilič D 51 |
|
Pashk Komani
|
Neaktivní
od 27.01.1995
|
společník |
19.01.1993 |
Adresa: |
Djakovica, ul. Boračka 10 |
|
Robert Merdita
|
Neaktivní
od 27.01.1995
|
společník |
19.01.1993 |
Adresa: |
Chorvatsko, Prizren, ul. J. Jvanovič 12, ul. J. Jvanovič 12, Chorvatsko, Prizren, Česká republika |
|
Angjel Merdita
|
Neaktivní
od 27.01.1995
|
společník |
19.01.1993 |
Adresa: |
Chorvatsko, Prizren, ul. Ilič D 51, ul. Ilič D 51, Chorvatsko, Prizren, Česká republika |
|
Pashk Komani
|
Neaktivní
od 27.01.1995
|
společník |
19.01.1993 |
Adresa: |
Djakovica, ul. Boračka 10, ul. Boračka 10, Djakovica, Česká republika |
|