Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | E F I O S spol. s r.o. |
ICO: | 47972611 |
Registrovaná adresa: | 75701, 26046423, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Masarykova, 671, 33, Masarykova 671/33, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
Začleněno na: | 23.03.1993 |
Předmět podnikání: |
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
vodoinstalatérství, topenářství
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
řeznictví a uzenářství
truhlářství, podlahářství
zámečnictví, nástrojářství
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
klempířství a oprava karoserií
opravy silničních vozidel
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. VLADIMÍR VAŠICA | Aktivní | 17.07.2014 | |
|
|||
Ing. Vladimír Vašica | Aktivní | 17.07.2014 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. VLADIMÍR VAŠICA | Aktivní | jednatel | 30.05.2013 |
|
|||
Ing. Vladimír Vašica | Aktivní | jednatel | 30.05.2013 |
|
|||
Ing. Michal Dobrovolný | Neaktivní od 09.04.2002 | Jednatel | 06.02.2002 |
|
|||
Ing. Michal Dobrovolný | Neaktivní od 09.04.2002 | Jednatel | 06.02.2002 |
|
|||
Ing. Petr Dobrovolný | Neaktivní od 06.02.2002 | jednatel | 23.03.1993 |
|
|||
ing. Vladimír Vašica | Neaktivní od 30.05.2013 | jednatel | 23.03.1993 |
|
|||
ing. Petr Dobrovolný | Neaktivní od 06.02.2002 | jednatel | 23.03.1993 |
|
|||
Ing. Vladimír Vašica | Neaktivní od 30.05.2013 | jednatel | 23.03.1993 |
|
Registrační číslo E F I O S spol. s r.o. je 47972611.
Registrační adresa E F I O S spol. s r.o. je 75701, 26046423, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Masarykova, 671, 33, Masarykova 671/33, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí.
E F I O S spol. s r.o. byla založena 23.03.1993.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. VLADIMÍR VAŠICA, Ing. Vladimír Vašica.