Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | CLARA-M spol. s r. o. "v likvidaci" |
ICO: | 47976497 |
Registrovaná adresa: | 73961, 12571644, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Dukelská, 769, Dukelská 769, Lyžbice, 73961 Třinec |
Začleněno na: | 23.04.1993 |
Předmět podnikání: |
zprostředkování obchodu - v oblasti nákupu a prodeje zboží a služeb
zprostředkování obchodu - v oblasti nákupu a prodejezboží a služeb
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
INGRID STASZKOVÁ | Aktivní | 07.12.2022 | |
|
|||
INGRID STASZKOVÁ | Aktivní | 07.12.2022 | |
|
|||
INGRID STASZKOVÁ | Aktivní | 12.02.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
INGRID STASZKOVÁ | Aktivní | jednatel | 07.12.2022 |
|
|||
INGRID STASZKOVÁ | Aktivní | jednatel | 07.12.2022 |
|
|||
INGRID STASZKOVÁ | Neaktivní od 07.12.2022 | jednatel | 12.02.2016 |
|
|||
Ingrid Staszková | Neaktivní od 07.12.2022 | jednatel | 12.02.2016 |
|
|||
Jana Moržolová | Neaktivní od 15.09.2009 | jednatel | 23.04.1993 |
|
|||
Ingrid Staszková | Neaktivní od 12.02.2016 | jednatel | 23.04.1993 |
|
|||
Jana Moržolová | Neaktivní od 15.09.2009 | jednatel | 23.04.1993 |
|
|||
Ingrid Staszková | Neaktivní od 12.02.2016 | jednatel | 23.04.1993 |
|
Registrační číslo CLARA-M spol. s r. o. "v likvidaci" je 47976497.
Registrační adresa CLARA-M spol. s r. o. "v likvidaci" je 73961, 12571644, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Dukelská, 769, Dukelská 769, Lyžbice, 73961 Třinec.
CLARA-M spol. s r. o. "v likvidaci" byla založena 23.04.1993.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je INGRID STASZKOVÁ, INGRID STASZKOVÁ, INGRID STASZKOVÁ.