Antonín Falat
|
Neaktivní
od 28.05.2008
|
jednatel |
12.11.2007 |
Adresa: |
78975, 7969287, Brníčko, 178 |
|
Ing. Josef Chalánek
|
Neaktivní
od 28.03.2011
|
jednatel |
12.11.2007 |
Adresa: |
78302, 23257369, Olomouc, Povelská, 37 |
|
Antonín Falat
|
Neaktivní
od 28.05.2008
|
jednatel |
12.11.2007 |
Adresa: |
78975, 7969287, Šumperk, Brníčko, Brníčko, 178, č.p. 178, 78975 Brníčko |
|
Ing. Josef Chalánek
|
Neaktivní
od 28.03.2011
|
jednatel |
12.11.2007 |
Adresa: |
78301, 23257369, Olomouc, Olomouc, Nemilany, Povelská, 296, 37, Povelská 296/37, Nemilany, 78301 Olomouc |
|
Božena Závodská
|
Neaktivní
od 12.11.2007
|
jednatel |
13.10.2006 |
Adresa: |
69614, 13372122, Čejč, 143 |
|
Božena Závodská
|
Neaktivní
od 12.11.2007
|
jednatel |
13.10.2006 |
Adresa: |
69614, 13372122, Hodonín, Čejč, Čejč, 143, č.p. 143, 69614 Čejč |
|
Ing. Josef Chalánek
|
Neaktivní
od 13.10.2006
|
Jednatel |
27.02.2006 |
Adresa: |
78302, 23257369, Olomouc, Povelská, 37 |
|
Ing. Josef Chalánek
|
Neaktivní
od 13.10.2006
|
Jednatel |
27.02.2006 |
Adresa: |
78301, 23257369, Olomouc, Olomouc, Nemilany, Povelská, 296, 37, Povelská 296/37, Nemilany, 78301 Olomouc |
|
Hana Rozsypalová
|
Neaktivní
od 27.02.2006
|
jednatel |
03.05.2002 |
Adresa: |
8125015, Mohelnice, Vodní, 255/21 |
|
Antonín Falat
|
Neaktivní
od 13.10.2006
|
jednatel |
03.05.2002 |
Adresa: |
78975, 7969287, Brníčko, čp. 178 |
|
Hana Rozsypalová
|
Neaktivní
od 27.02.2006
|
jednatel |
03.05.2002 |
Adresa: |
78985, 8125015, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Vodní, 255, 21, Vodní 255/21, 78985 Mohelnice |
|
Antonín Falat
|
Neaktivní
od 13.10.2006
|
jednatel |
03.05.2002 |
Adresa: |
78975, 7969287, Šumperk, Brníčko, Brníčko, 178, č.p. 178, 78975 Brníčko |
|
Antonín Falat
|
Neaktivní
od 03.05.2002
|
jednatel |
15.03.2002 |
Adresa: |
7969287, Brníčko, 178 |
|
Antonín Falat
|
Neaktivní
od 03.05.2002
|
jednatel |
15.03.2002 |
Adresa: |
78975, 7969287, Šumperk, Brníčko, Brníčko, 178, č.p. 178, 78975 Brníčko |
|
Marie Rábelová
|
Neaktivní
od 16.04.1999
|
jednatel |
26.04.1993 |
Adresa: |
8154317, Zábřeh, Pod zámečkem, 3 |
|
Antonín Falát
|
Neaktivní
od 15.03.2002
|
jednatel |
26.04.1993 |
Adresa: |
7969287, Brníčko, 178 |
|
Hana Rozsypalová
|
Neaktivní
od 03.05.2002
|
jednatel |
26.04.1993 |
Adresa: |
8125015, Mohelnice, Vodní, 21 |
|
Marie Rábelová
|
Neaktivní
od 16.04.1999
|
jednatel |
26.04.1993 |
Adresa: |
78901, 8154317, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Pod Zámečkem, 1866, 3, Pod Zámečkem 1866/3, 78901 Zábřeh |
|
Antonín Falát
|
Neaktivní
od 15.03.2002
|
jednatel |
26.04.1993 |
Adresa: |
78975, 7969287, Šumperk, Brníčko, Brníčko, 178, č.p. 178, 78975 Brníčko |
|
Hana Rozsypalová
|
Neaktivní
od 03.05.2002
|
jednatel |
26.04.1993 |
Adresa: |
78985, 8125015, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Vodní, 255, 21, Vodní 255/21, 78985 Mohelnice |
|