Ing. JOSEF ZIKMUNDA
|
Aktivní
|
jednatel |
03.01.2018 |
Adresa: |
58401, 73272914, Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Jaroslava Foglara, 1321 |
|
Ing. JOSEF ZIKMUNDA
|
Aktivní
|
jednatel |
03.01.2018 |
Adresa: |
58401, 73272914, Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Jaroslava Foglara, 1321, Jaroslava Foglara 1321, 58401 Ledeč nad Sázavou |
|
JINDŘICH BURDA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.06.2017 |
Adresa: |
27711, 6249922, Mělník, Neratovice, Neratovice, Kojetická, 1206 |
|
JINDŘICH BURDA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.06.2017 |
Adresa: |
27711, 6249922, Mělník, Neratovice, Neratovice, Kojetická, 1206, Kojetická 1206, 27711 Neratovice |
|
MILOŠ ŠIMŮNEK
|
Neaktivní
od 03.01.2018
|
jednatel |
17.04.2014 |
Adresa: |
25168, 26285215, Radějovice, Radějovice, 81 |
|
MILOŠ ŠIMŮNEK
|
Neaktivní
od 03.01.2018
|
jednatel |
17.04.2014 |
Adresa: |
25168, 26285215, Praha-východ, Radějovice, Radějovice, 81, č.p. 81, 25168 Radějovice |
|
Jindřich Burda
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
21.11.2011 |
Adresa: |
27711, 6243134, Neratovice, Mládežnická, 471 |
|
Jindřich Burda
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
21.11.2011 |
Adresa: |
27711, 6243134, Mělník, Neratovice, Neratovice, Mládežnická, 471, Mládežnická 471, 27711 Neratovice |
|
Petr Trojánek
|
Neaktivní
od 21.11.2011
|
jednatel |
23.09.2002 |
Adresa: |
Praha lO, Pod Altánem, 48 |
|
Petr Trojánek
|
Neaktivní
od 21.11.2011
|
jednatel |
23.09.2002 |
Adresa: |
10000, 22628126, Praha, Strašnice, Pod altánem, 2406, 48, Pod altánem 2406/48, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Olga Mužíková
|
Neaktivní
od 03.01.2018
|
jednatel |
10.01.2001 |
Adresa: |
22633936, Praha 10, Praha 10, Brigádníků, 205 |
|
Olga Mužíková
|
Neaktivní
od 03.01.2018
|
jednatel |
10.01.2001 |
Adresa: |
10000, 22633936, Praha, Strašnice, Brigádníků, 2984, 205, Brigádníků 2984/205, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Miroslav Beneš
|
Neaktivní
od 10.01.2001
|
jednatel |
15.12.1997 |
Adresa: |
Praha 4 - Újezd, K Sukovu, 95 |
|
Ing. Petr Nerad
|
Neaktivní
od 10.01.2001
|
jednatel |
15.12.1997 |
Adresa: |
22205926, Praha 6, Praha 6, Šlejnická, 9 |
|
Ing. Miroslav Beneš
|
Neaktivní
od 10.01.2001
|
jednatel |
15.12.1997 |
Adresa: |
95, Praha 4 - Újezd, K Sukovu, K Sukovu 95, Praha 4 - Újezd, Česká republika |
|
Ing. Petr Nerad
|
Neaktivní
od 10.01.2001
|
jednatel |
15.12.1997 |
Adresa: |
16000, 22205926, Praha, Dejvice, Šlejnická, 1759, 9, Šlejnická 1759/9, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Tomáš Němec
|
Neaktivní
od 15.12.1997
|
jednatel |
13.01.1995 |
Adresa: |
22633782, Praha 10, Brigádníků, 175 |
|
Ing. Oldřich Šlemr
|
Neaktivní
od 15.12.1997
|
jednatel |
13.01.1995 |
Adresa: |
22573321, Praha 10, Horolezecká, 861 |
|
ing. Tomáš Němec
|
Neaktivní
od 15.12.1997
|
jednatel |
13.01.1995 |
Adresa: |
10000, 22633782, Praha, Strašnice, Brigádníků, 2969, 175, Brigádníků 2969/175, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Oldřich Šlemr
|
Neaktivní
od 15.12.1997
|
jednatel |
13.01.1995 |
Adresa: |
10200, 22573321, Praha, Hostivař, Horolezecká, 861, 2, Horolezecká 861/2, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ing. Jiří Marcín
|
Neaktivní
od 15.12.1997
|
jednatel |
27.10.1992 |
Adresa: |
10000, 22634100, Praha 10, Brigádníků, 241 |
|
Ing. Jiří Marcín
|
Neaktivní
od 15.12.1997
|
jednatel |
27.10.1992 |
Adresa: |
10000, 22634100, Praha, Strašnice, Brigádníků, 3001, 241, Brigádníků 3001/241, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|