KAREL STEPAN EDER
|
Aktivní
|
jednatel |
22.11.2016 |
Adresa: |
12000, 21734623, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Tyršova, 1838, 14 |
|
KAREL STEPAN EDER
|
Aktivní
|
jednatel |
22.11.2016 |
Adresa: |
12000, 21734623, Praha, Nové Město, Tyršova, 1838, 14, Tyršova 1838/14, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
KAREL EDER
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
jednatel |
30.09.2016 |
Adresa: |
12000, 21734623, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Tyršova, 1838, 14 |
|
KAREL EDER
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
jednatel |
30.09.2016 |
Adresa: |
12000, 21734623, Praha, Nové Město, Tyršova, 1838, 14, Tyršova 1838/14, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Vlasta Slavíková
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
jednatel |
29.10.1992 |
Adresa: |
12000, 21748446, Praha 2, Záhřebská, 29 |
|
Luděk Novák
|
Neaktivní
od 22.02.1995
|
jednatel |
29.10.1992 |
Adresa: |
15500, Praha 5, Chalabova, 1598 |
|
Karel Eder
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
jednatel |
29.10.1992 |
Adresa: |
14900, 21843511, Praha 4, Láskova, 1793 |
|
Vlasta Slavíková
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
jednatel |
29.10.1992 |
Adresa: |
12000, 21748446, Praha, Vinohrady, Záhřebská, 876, 29, Záhřebská 876/29, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Luděk Novák
|
Neaktivní
od 22.02.1995
|
jednatel |
29.10.1992 |
Adresa: |
15500, 22119566, Praha, Stodůlky, Chalabalova, 1598, 31, Chalabalova 1598/31, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Karel Eder
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
jednatel |
29.10.1992 |
Adresa: |
14800, 21843511, Praha, Chodov, Láskova, 1793, 21, Láskova 1793/21, Chodov, 14800 Praha 4 |
|