JAROSLAV TYKAL
|
Aktivní
|
jednatel |
29.11.2015 |
Adresa: |
30100, 24530212, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, sady Pětatřicátníků, 20, 7 |
|
JAROSLAV TYKAL
|
Neaktivní
od 19.01.2024
|
jednatel |
29.11.2015 |
Adresa: |
30100, 24530212, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, sady Pětatřicátníků, 20, 7, sady Pětatřicátníků 20/7, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Jaroslav Tykal
|
Neaktivní
od 29.11.2015
|
jednatel |
09.12.1996 |
Adresa: |
24542571, Plzeň-město, Plzeň, Sukova, 5 |
|
Jaroslav Tykal
|
Neaktivní
od 29.11.2015
|
jednatel |
09.12.1996 |
Adresa: |
30100, 24542571, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Sukova, 1260, 5, Sukova 1260/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Zuzana Bubeníková
|
Neaktivní
od 09.12.1996
|
jednatel |
05.05.1995 |
Adresa: |
Praha 8, Praha 8, Vítkova, 7 |
|
Zuzana Bubeníková
|
Neaktivní
od 09.12.1996
|
jednatel |
05.05.1995 |
Adresa: |
18600, 22754938, Praha, Karlín, Vítkova, 631, 7a, Vítkova 631/7a, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Zuzana Bubeníková
|
Neaktivní
od 05.05.1995
|
jednatel |
04.11.1992 |
Adresa: |
21844518, Praha 4, Praha 4, Jarníkova, 1893 |
|
Zuzana Bubeníková
|
Neaktivní
od 05.05.1995
|
jednatel |
04.11.1992 |
Adresa: |
14800, 21844518, Praha, Chodov, Jarníkova, 1893, 19, Jarníkova 1893/19, Chodov, 14800 Praha 4 |
|