Burkard Hellbach
|
Neaktivní
od 01.10.2003
|
jednatel |
02.02.1998 |
Adresa: |
11000, 21727228, Praha 1, Praha 1, Haštalská, 6 |
|
Helmut Wirsieg
|
Neaktivní
od 17.10.2006
|
jednatel |
02.02.1998 |
Adresa: |
11000, 21727228, Praha 1, Praha 1, Haštalská, 6 |
|
Burkard Hellbach
|
Neaktivní
od 01.10.2003
|
jednatel |
02.02.1998 |
Adresa: |
11000, 21727228, Praha, Staré Město, Haštalská, 1072, 6, Haštalská 1072/6, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Helmut Wirsieg
|
Neaktivní
od 17.10.2006
|
jednatel |
02.02.1998 |
Adresa: |
11000, 21727228, Praha, Staré Město, Haštalská, 1072, 6, Haštalská 1072/6, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Burkard Hellbach
|
Neaktivní
od 02.02.1998
|
jednatel |
15.11.1994 |
Adresa: |
21736138, Praha 2, Trojanova, 5 |
|
Helmut Wirsieg
|
Neaktivní
od 02.02.1998
|
jednatel |
15.11.1994 |
Adresa: |
21736138, Praha 2, Trojanova, 5 |
|
Burkard Hellbach
|
Neaktivní
od 02.02.1998
|
jednatel |
15.11.1994 |
Adresa: |
12000, 21736138, Praha, Nové Město, Trojanova, 1993, 5, Trojanova 1993/5, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Helmut Wirsieg
|
Neaktivní
od 02.02.1998
|
jednatel |
15.11.1994 |
Adresa: |
12000, 21736138, Praha, Nové Město, Trojanova, 1993, 5, Trojanova 1993/5, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
PhDr. Karel Šebek
|
Neaktivní
od 02.02.1998
|
jednatel |
04.11.1992 |
Adresa: |
16000, 3, Praha 6, Nár. obrany, 585/8 |
|
PhDr. Karel Šebek
|
Neaktivní
od 02.02.1998
|
jednatel |
04.11.1992 |
Adresa: |
585/8, Praha 6, Nár. obrany, 16000, Nár. obrany 585/8, 16000 Praha 6, Česká republika |
|