Pavlo Metlushenko
|
Neaktivní
od 11.03.2014
|
jednatel |
06.04.2009 |
Adresa: |
66442, 26240891, Modřice, Masarykova, 841 |
|
Pavlo Metlushenko
|
Neaktivní
od 11.03.2014
|
jednatel |
06.04.2009 |
Adresa: |
66442, 26240891, Brno-venkov, Modřice, Modřice, Masarykova, 841, Masarykova 841, 66442 Modřice |
|
Aliksandr Krylou
|
Neaktivní
od 06.04.2009
|
jednatel |
23.12.2008 |
Adresa: |
19000, 25601326, Praha 9, Kyje, Lipnická, 1449 |
|
Aliksandr Krylou
|
Neaktivní
od 06.04.2009
|
jednatel |
23.12.2008 |
Adresa: |
19800, 25601326, Praha, Kyje, Lipnická, 1449, Lipnická 1449, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Yuriy Hyndryuk
|
Neaktivní
od 23.12.2008
|
jednatel |
07.04.2008 |
Adresa: |
10000, 22623272, Praha 10, Strašnice, Štěchovická, 1982/6 |
|
Yuriy Hyndryuk
|
Neaktivní
od 23.12.2008
|
jednatel |
07.04.2008 |
Adresa: |
10000, 22623272, Praha, Strašnice, Štěchovická, 1982, 6, Štěchovická 1982/6, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Yuriy Hyndryuk
|
Neaktivní
od 07.04.2008
|
jednatel |
03.03.2008 |
Adresa: |
41201, 2913747, Litoměřice, Písečný ostrov, 1 |
|
Yuriy Hyndryuk
|
Neaktivní
od 07.04.2008
|
jednatel |
03.03.2008 |
Adresa: |
41201, 2913747, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Písečný ostrov, 1928, 1, Písečný ostrov 1928/1, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Roman Kupka
|
Neaktivní
od 03.03.2008
|
jednatel |
22.06.2007 |
Adresa: |
73301, 24212938, Karviná, Hranice, Slovenská, 2940/29 |
|
Roman Kupka
|
Neaktivní
od 03.03.2008
|
jednatel |
22.06.2007 |
Adresa: |
73301, 24212938, Karviná, Karviná, Hranice, Slovenská, 2940, 29, Slovenská 2940/29, Hranice, 73301 Karviná |
|
Jiří Souček
|
Neaktivní
od 22.06.2007
|
Jednatel |
17.12.1998 |
Adresa: |
10900, 1, Praha 10., Boloňská, 303/28 |
|
Jan Souček
|
Neaktivní
od 22.06.2007
|
jednatel |
17.12.1998 |
Adresa: |
10900, 4, Praha 10, Praha 10, Boloňská, 303/28 |
|
Jiří Souček
|
Neaktivní
od 22.06.2007
|
Jednatel |
17.12.1998 |
Adresa: |
303/28, Praha 10., Boloňská, 10900, Boloňská 303/28, 10900 Praha 10., Česká republika |
|
Jan Souček
|
Neaktivní
od 22.06.2007
|
jednatel |
17.12.1998 |
Adresa: |
303/28, Praha 10, Praha 10, Boloňská, 10900, Boloňská 303/28, 10900 Praha 10, okres: Praha 10, Česká republika |
|
Jiří Souček
|
Neaktivní
od 17.12.1998
|
Jednatel |
12.11.1992 |
Adresa: |
10900, 3, Praha 10, Barbusseho, 303/28 |
|
Jiří Souček
|
Neaktivní
od 17.12.1998
|
Jednatel |
12.11.1992 |
Adresa: |
303/28, Praha 10, Barbusseho, 10900, Barbusseho 303/28, 10900 Praha 10, Česká republika |
|