Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | Masseba Tv, spol. s r.o. v likvidaci |
ICO: | 48027651 |
Registrovaná adresa: | 23/5, Praha 6, Šafránecká, 16900, Šafránecká 23/5, 16900 Praha 6, Česká republika |
Začleněno na: | 10.11.1992 |
Datum ukončení: | 29.01.2003 |
Předmět podnikání: |
poradenská služba v oblasti výroby obrazových a zvukových záznamů
produkce audiovizuálních děl
propagační činnost
pronájem televizní technologie s technickou obsluhou
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových a zvukově obra- zových záznamů, prodej a půjčování nahraných zvukových a zvu- kově obrazových záznamů
poradenská služba v oblasti výroby obrazových a zvukovýchzáznamů
výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových a zvukově obra-zových záznamů, prodej a půjčování nahraných zvukových a zvu-kově obrazových záznamů
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Aleš Žežulka | Neaktivní od 29.01.2003 | 10.05.1999 | |
|
|||
Jan Horný | Neaktivní od 29.01.2003 | 24.01.1995 | |
|
|||
Hana Knotková | Neaktivní od 29.01.2003 | 24.01.1995 | |
|
|||
Ing. Jaroslav Sládek | Neaktivní od 29.01.2003 | 24.01.1995 | |
|
|||
Ing. Jan Venclů | Neaktivní od 29.01.2003 | 24.01.1995 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Jaroslav Sládek | Neaktivní od 10.05.1999 | jednatel | 01.08.1994 |
|
|||
Ing. Jaroslav Sládek | Neaktivní od 10.05.1999 | jednatel | 01.08.1994 |
|
|||
ing. Jaroslav Sládek | Neaktivní od 01.08.1994 | Jednatel | 10.11.1992 |
|
|||
ing. Jan Venclů | Neaktivní od 29.01.2003 | Jednatel | 10.11.1992 |
|
|||
ing. Jaroslav Sládek | Neaktivní od 01.08.1994 | Jednatel | 10.11.1992 |
|
|||
ing. Jan Venclů | Neaktivní od 29.01.2003 | Jednatel | 10.11.1992 |
|
Registrační číslo Masseba Tv, spol. s r.o. v likvidaci je 48027651.
Registrační adresa Masseba Tv, spol. s r.o. v likvidaci je 23/5, Praha 6, Šafránecká, 16900, Šafránecká 23/5, 16900 Praha 6, Česká republika.
Masseba Tv, spol. s r.o. v likvidaci byla založena 10.11.1992.